PROMOCIONES ORTEGA CATALA SA - CIERRE HOJA REGISTRAL
Dirección social Cl Conca, 43
Municipio València
Provincia Valencia
Razón Social PROMOCIONES ORTEGA CATALA SA
CIF A46161311
Actividad Construcción de edificios residenciales
VINCULACIONES DE PROMOCIONES ORTEGA CATALA SA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE PROMOCIONES ORTEGA CATALA SA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Catala Pizarro Maria Amparo | Liquidador Solidario | 23/04/2012 | 26/11/2012 |
Ortega Caballer Maria Amparo | Liquidador Solidario | 23/04/2012 | 26/11/2012 |
Caballer Mateu Isabel | Consejero | 23/04/2012 | |
Climent Catala Juan Carlos | Vicepresidente | 23/04/2012 | |
Climent Catala Juan Carlos | Consejero | 23/04/2012 | |
Ortega Giner Jose | Secretario | 23/04/2012 | |
Ortega Giner Jose | Consejero Delegado Mancomunado | 23/04/2012 | |
Ortega Giner Jose | Consejero | 23/04/2012 | |
PROMOCIONES INMOBILIARIAS CATALA SA | Presidente | 23/04/2012 | |
PROMOCIONES INMOBILIARIAS CATALA SA | Consejero Delegado Mancomunado | 23/04/2012 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE PROMOCIONES ORTEGA CATALA SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3593, L 906, F 206, S 8, H V 12498, I/A11/M1 (10/12/2019)
CVE: BORME-A-2019-240-46
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3593, L 906, F 206, S 8, H V 12498, I/A 11 (26/11/2012)
CVE: BORME-A-2012-232-46
Liquidador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3593, L 906, F 206, S 8, H V 12498, I/A 11 (26/11/2012)
CVE: BORME-A-2012-232-46
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3593, L 906, F 206, S 8, H V 12498, I/A 10 (23/04/2012)
CVE: BORME-A-2012-84-46
- Cambio del Organo de Administración: Consejo de administración a Liquidadores Solidarios
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3593, L 906, F 206, S 8, H V 12498, I/A 10 (23/04/2012)
CVE: BORME-A-2012-84-46
Liquidador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3593, L 906, F 206, S 8, H V 12498, I/A 10 (23/04/2012)
CVE: BORME-A-2012-84-46
Consejero Delegado Mancomunado
Consejero
Presidente
Secretario
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3593, L 906, F 206, S 8, H V 12498, I/A 10 (23/04/2012)
CVE: BORME-A-2012-84-46
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/08/2011)
CVE: BORME-B-2011-169-46
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/08/2010)
CVE: BORME-B-2010-173-46
- 2008
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/01/2010)
CVE: BORME-B-2010-15-46