PROMOCIONES ORION SA - EXTINGUIDA
Provincia Madrid
Razón Social PROMOCIONES ORION SA
CIF A78670742
Órgano Administración Administradores solidarios
VINCULACIONES DE PROMOCIONES ORION SA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE PROMOCIONES ORION SA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Alvarez Garcillan Morales Josefina | Administrador Solidario | 21/02/2011 | 23/11/2011 |
Alvarez Garcillan Morales Josefina | Liquidador Solidario | 23/11/2011 | 23/11/2011 |
Alvarez Garcillan Morales Maria | Administrador Solidario | 21/02/2011 | 23/11/2011 |
Alvarez Garcillan Morales Maria | Liquidador Solidario | 23/11/2011 | 23/11/2011 |
ACTOS BORME DE PROMOCIONES ORION SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10618 , F 119, S 8, H M 168277, I/A 4 (23/11/2011)
CVE: BORME-A-2011-230-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10618 , F 119, S 8, H M 168277, I/A 4 (23/11/2011)
CVE: BORME-A-2011-230-28
Liquidador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10618 , F 119, S 8, H M 168277, I/A 4 (23/11/2011)
CVE: BORME-A-2011-230-28
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10618 , F 119, S 8, H M 168277, I/A 4 (23/11/2011)
CVE: BORME-A-2011-230-28
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/09/2011)
CVE: BORME-B-2011-178-28
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/02/2011)
CVE: BORME-B-2011-48-28
- 2008
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/02/2011)
CVE: BORME-B-2011-48-28
- 2007
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/02/2011)
CVE: BORME-B-2011-48-28
- 2006
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/02/2011)
CVE: BORME-B-2011-48-28
- 2005
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/02/2011)
CVE: BORME-B-2011-48-28