PROMOCIONES METROPOLITANAS ALBACETE SA - EXTINGUIDA
Municipio Albacete
Provincia Albacete
Razón Social PROMOCIONES METROPOLITANAS ALBACETE SA
CIF A02345718
Capital Social 1141500.0 Euros
Actividad Promoción inmobiliaria
Fecha de Constitución 23/01/2003
Órgano Administración Administradores solidarios
VINCULACIONES DE PROMOCIONES METROPOLITANAS ALBACETE SA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE PROMOCIONES METROPOLITANAS ALBACETE SA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Garcia Gomariz Carlos | Apoderado | 20/07/2020 | 17/11/2023 |
Garcia Palazon Antonio | Administrador Solidario | 08/08/2022 | 17/11/2023 |
Garcia Palazon Antonio | Liquidador Solidario | 17/11/2023 | 17/11/2023 |
Garcia Palazon Jose Vicente | Administrador Solidario | 08/08/2022 | 17/11/2023 |
Garcia Palazon Jose Vicente | Liquidador Solidario | 17/11/2023 | 17/11/2023 |
Garcia Palazon Antonio | Administrador Solidario | 30/05/2018 | 08/08/2022 |
Garcia Palazon Jose Vicente | Administrador Solidario | 30/05/2018 | 08/08/2022 |
Garcia Gomariz Carlos | Consejero | 19/09/2011 | 30/05/2018 |
Garcia Martinez Antonio | Consejero | 19/09/2011 | 30/05/2018 |
Garcia Palazon Antonio | Consejero | 19/09/2011 | 30/05/2018 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE PROMOCIONES METROPOLITANAS ALBACETE SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1049, L 813, F 179, S 8, H AB 12366, I/A 10 (17/11/2023)
CVE: BORME-A-2023-224-02
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1049, L 813, F 179, S 8, H AB 12366, I/A 10 (17/11/2023)
CVE: BORME-A-2023-224-02
Liquidador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1049, L 813, F 179, S 8, H AB 12366, I/A 10 (17/11/2023)
CVE: BORME-A-2023-224-02
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1049, L 813, F 179, S 8, H AB 12366, I/A 10 (17/11/2023)
CVE: BORME-A-2023-224-02
Administrador Solidario
Liquidador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1049, L 813, F 179, S 8, H AB 12366, I/A 10 (17/11/2023)
CVE: BORME-A-2023-224-02
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 994, L 758, F 181, S 8, H AB 12366, I/A 9 (08/08/2022)
CVE: BORME-A-2022-155-02
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 994, L 758, F 181, S 8, H AB 12366, I/A 9 (08/08/2022)
CVE: BORME-A-2022-155-02
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 994, L 758, F 181, S 8, H AB 12366, I/A 8 (20/07/2020)
CVE: BORME-A-2020-143-02
- Artículo de los estatutos: ARTICULO 20º.- La representación de la Sociedad, en juicio -incluso absolución de posiciones- y fuera de él, corresponde a DOS ADMINISTRADORES SOLIDARIOS, en la forma prevista por la Ley y estos estatutos. Ambito de la representación: La representación se extenderá a
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 754, L 518, F 146, S 8, H AB 12366, I/A 7 (30/05/2018)
CVE: BORME-A-2018-108-02
- Otras modificaciones estatutarias: ARTICULO 21º.- Para ser Administrador no será necesario ser accionista. Serán nombrados por la Junta General por plazo de CINCO años, pudiendo ser indefinidamente reelegidos por períodos de igual duración. No podrán ser administradores quienes se hallen incursos en causa legal de incapacidad o ARTICULO 22º,- Si se nombra a una persona jurídica, ésta designará a una persona física como representante suyo para el ejercicio de las funciones del cargo. ARTICULO 23º.- El cargo de administrador será retribuido. La retribución del administrador no tendrá como base una participación en los beneficios, sino que consistirá en una cantidad en metálico que será fijada para cada ejercicio por acuerdo de la Junta General. El carácter retribuido del cargo,
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 754, L 518, F 146, S 8, H AB 12366, I/A 7 (30/05/2018)
CVE: BORME-A-2018-108-02