PROMOCIONES MARESLADA SL - EXTINGUIDA
Dirección social AVDA Alto de las Atalayas, 246
Código Postal 30110
Municipio Murcia
Provincia Murcia
Razón Social PROMOCIONES MARESLADA SL
CIF B73230716
Capital Social 4547620.0 Euros
Actividad Promoción inmobiliaria
Fecha de Constitución 10/03/2003
Órgano Administración Administrador único
Propietario PLACAS MURCIA SL
VINCULACIONES DE PROMOCIONES MARESLADA SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE PROMOCIONES MARESLADA SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Juan Antonio Lax Alarcon | Liquidador | 24/12/2015 | 24/12/2015 |
Juan Antonio Lax Alarcon | Administrador Unico | 23/12/2014 | 24/12/2015 |
PLACAS MURCIA SL | Socio Unico | 23/12/2014 | 24/12/2015 |
Jose Pujante Escribano | Administrador Solidario | 28/03/2011 | 23/12/2014 |
Juan Antonio Lax Alarcon | Administrador Solidario | 28/03/2011 | 23/12/2014 |
Jose Pujante Escribano | Administrador Mancomunado | 28/03/2011 | |
Patricio Martinez Espin | Administrador Mancomunado | 28/03/2011 |
ACTOS BORME DE PROMOCIONES MARESLADA SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1965 , F 50, S 8, H MU 45338, I/A 7 (24/12/2015)
CVE: BORME-A-2016-1-30
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1965 , F 50, S 8, H MU 45338, I/A 7 (24/12/2015)
CVE: BORME-A-2016-1-30
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1965 , F 50, S 8, H MU 45338, I/A 7 (24/12/2015)
CVE: BORME-A-2016-1-30
Administrador Unico
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1965 , F 50, S 8, H MU 45338, I/A 7 (24/12/2015)
CVE: BORME-A-2016-1-30
Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1965 , F 50, S 8, H MU 45338, I/A 6 (23/12/2014)
CVE: BORME-A-2014-249-30
- AVDA ALTO ATALAYAS 246 - CABEZO DE TORRES. (MURCIA)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1965 , F 50, S 8, H MU 45338, I/A 5 (23/12/2014)
CVE: BORME-A-2014-249-30
- Cambio del Organo de Administración: Administradores solidarios a Administrador único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1965 , F 50, S 8, H MU 45338, I/A 5 (23/12/2014)
CVE: BORME-A-2014-249-30
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1965 , F 50, S 8, H MU 45338, I/A 5 (23/12/2014)
CVE: BORME-A-2014-249-30
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1965 , F 50, S 8, H MU 45338, I/A 5 (23/12/2014)
CVE: BORME-A-2014-249-30
Capital Anterior: | 3.058.440,00 | Euros |
Aumento de capital: | 1.489.180,00 | Euros |
Capital Actual: | 4.547.620,00 | Euros |
Porcentaje: | 48,69 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1965 , F 49, S 8, H MU 45338, I/A 4 (30/01/2014)
CVE: BORME-A-2014-25-30