PROMOCIONES LOS ALJIBES 2005 SL - EXTINGUIDA
Provincia Granada
Razón Social PROMOCIONES LOS ALJIBES 2005 SL
CIF B18715649
Capital Social 241000.0 Euros
Actividad Promoción inmobiliaria
Fecha de Constitución 11/02/2005
Órgano Administración Consejo de administración
VINCULACIONES DE PROMOCIONES LOS ALJIBES 2005 SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE PROMOCIONES LOS ALJIBES 2005 SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Blanquez Fuentes Gregorio | Consejero | 14/12/2009 | 10/04/2014 |
Garcia Mora Antonio | Liquidador | 10/04/2014 | 10/04/2014 |
Garcia Mora Antonio | Consejero | 14/12/2009 | 10/04/2014 |
Garcia Mora Antonio | Presidente | 14/12/2009 | 10/04/2014 |
Garcia Mora Antonio | Consejero Delegado | 12/01/2010 | 10/04/2014 |
Ibañez Jimenez Herrera Carlos | Secretario | 14/12/2009 | 10/04/2014 |
Ibañez Jimenez Herrera Carlos | Consejero | 14/12/2009 | 10/04/2014 |
Coca Sanchez Jose Antonio | Consejero Delegado Mancomunado Solidario | 14/12/2009 | |
Coca Sanchez Jose Antonio | Consejero | 14/12/2009 | |
De La Torre Hita Antonio Miguel | Presidente | 14/12/2009 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE PROMOCIONES LOS ALJIBES 2005 SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1393 , F 209, S 8, H GR 26291, I/A 9 (10/04/2014)
CVE: BORME-A-2014-74-18
- Otras Causas
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1393 , F 209, S 8, H GR 26291, I/A 9 (10/04/2014)
CVE: BORME-A-2014-74-18
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1393 , F 209, S 8, H GR 26291, I/A 9 (10/04/2014)
CVE: BORME-A-2014-74-18
Consejero Delegado
Liquidador
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1393 , F 209, S 8, H GR 26291, I/A 9 (10/04/2014)
CVE: BORME-A-2014-74-18
- Por reducción de capital social se amortizan las participaciones sociales números doscientos cuarenta y dos a trescientos, inclusives
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1393 , F 209, S 8, H GR 26291, I/A 8 (15/02/2011)
CVE: BORME-A-2011-38-18
Capital Anterior: | 300.000,00 | Euros |
Disminución de capital | 59.000,00 | Euros |
Capital Actual: | 241.000,00 | Euros |
Porcentaje: | 19,67 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1393 , F 209, S 8, H GR 26291, I/A 8 (15/02/2011)
CVE: BORME-A-2011-38-18
- Por reducción de capital social se amortizan las participaciones números 49 al 90, inclusives, y se renumeran las números 91 al 342, que pasan a ser las números 49 al 300, inclusives, asignándose a los socios en la forma que consta en la escritura que se inscribe
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1137 , F 78, S 8, H GR 26291, I/A 7 (19/08/2010)
CVE: BORME-A-2010-166-18
Capital Anterior: | 342.000,00 | Euros |
Disminución de capital | 42.000,00 | Euros |
Capital Actual: | 300.000,00 | Euros |
Porcentaje: | 12,28 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1137 , F 78, S 8, H GR 26291, I/A 7 (19/08/2010)
CVE: BORME-A-2010-166-18
- Por reducción de capital se amortizan las participaciones números 1 al 96, 121 al 126, 133 al 138, 287 al 376, 401 al 406 y 413 al 418, inclusives, se renumeran las restantes desde el uno al trescientos cuarenta y dos, inclusives, y se asignan a los socios en la forma que consta en la escritura
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1137 , F 78, S 8, H GR 26291, I/A 6 (19/08/2010)
CVE: BORME-A-2010-166-18
Capital Anterior: | 552.000,00 | Euros |
Disminución de capital | 210.000,00 | Euros |
Capital Actual: | 342.000,00 | Euros |
Porcentaje: | 38,04 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1137 , F 78, S 8, H GR 26291, I/A 6 (19/08/2010)
CVE: BORME-A-2010-166-18