PROMOCIONES LEONESAS FUSTE SA - EXTINGUIDA
Municipio León
Provincia León
Razón Social PROMOCIONES LEONESAS FUSTE SA
CIF A24220857
Actividad Promoción inmobiliaria
Órgano Administración Consejo de administración
VINCULACIONES DE PROMOCIONES LEONESAS FUSTE SA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE PROMOCIONES LEONESAS FUSTE SA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Alvarez Villayandre Jose Maria | Consejero | 18/05/2010 | 02/07/2010 |
Fernandez Alvarez Bernardo | Secretario | 18/05/2010 | 02/07/2010 |
Fernandez Alvarez Bernardo | Consejero | 18/05/2010 | 02/07/2010 |
Gonzalez Lopez Anselmo | Consejero | 18/05/2010 | 02/07/2010 |
Gonzalez Suarez Manuel | Consejero | 18/05/2010 | 02/07/2010 |
Lozano Perez Servulo | Presidente | 18/05/2010 | 02/07/2010 |
Lozano Perez Servulo | Consejero Delegado | 18/05/2010 | 02/07/2010 |
Lozano Perez Servulo | Consejero | 18/05/2010 | 02/07/2010 |
Lozano Perez Servulo | Liquidador | 02/07/2010 | 02/07/2010 |
Rodriguez Castro Francisco Javier | Consejero | 18/05/2010 | 02/07/2010 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE PROMOCIONES LEONESAS FUSTE SA
- 2008
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/10/2010)
CVE: BORME-B-2010-203-24
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 345 , F 171, S 8, H LE 290, I/A 4 (02/07/2010)
CVE: BORME-A-2010-131-24
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 345 , F 171, S 8, H LE 290, I/A 4 (02/07/2010)
CVE: BORME-A-2010-131-24
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 345 , F 171, S 8, H LE 290, I/A 4 (02/07/2010)
CVE: BORME-A-2010-131-24
Consejero Delegado
Consejero
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 345 , F 171, S 8, H LE 290, I/A 4 (02/07/2010)
CVE: BORME-A-2010-131-24
Consejero Delegado
Consejero
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 345 , F 171, S 8, H LE 290, I/A 3 (18/05/2010)
CVE: BORME-A-2010-100-24
Consejero Delegado
Consejero
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 345 , F 171, S 8, H LE 290, I/A 3 (18/05/2010)
CVE: BORME-A-2010-100-24
- 2007
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/01/2009)
CVE: BORME-B-2009-37-24