PROMOCIONES LAGOA 2007 SL - EXTINGUIDA
Dirección social Rua Irmandiños, 8
Código Postal 15960
Municipio Ribeira
Provincia A Coruña
Razón Social PROMOCIONES LAGOA 2007 SL
CIF B70128764
Actividad Promoción inmobiliaria
Fecha de Constitución 11/09/2007
Órgano Administración Administrador único
Propietario PROMOCIONES VERACRUZ SIGLO XXI SL
VINCULACIONES DE PROMOCIONES LAGOA 2007 SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE PROMOCIONES LAGOA 2007 SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
PROMOCIONES VERACRUZ SIGLO XXI SL | Socio Unico | 11/05/2011 | 14/12/2017 |
PROMOCIONES VERACRUZ SIGLO XXI SL | Administrador Unico | 11/05/2011 | 14/12/2017 |
Rodriguez Enriquez Francisco Javier | Liquidador Unico | 14/12/2017 | 14/12/2017 |
Mariño Lago Jose Urbano | Administrador Solidario | 11/05/2011 | |
PROMOCIONES VERACRUZ SIGLO XXI SL | Administrador Solidario | 11/05/2011 |
ACTOS BORME DE PROMOCIONES LAGOA 2007 SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 128 , F 118, S 8, H SC 42639, I/A 3 (14/12/2017)
CVE: BORME-A-2017-243-15
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 128 , F 118, S 8, H SC 42639, I/A 3 (14/12/2017)
CVE: BORME-A-2017-243-15
- Cambio del Organo de Administración: Administrador único a Liquidador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 128 , F 118, S 8, H SC 42639, I/A 3 (14/12/2017)
CVE: BORME-A-2017-243-15
Liquidador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 128 , F 118, S 8, H SC 42639, I/A 3 (14/12/2017)
CVE: BORME-A-2017-243-15
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 128 , F 118, S 8, H SC 42639, I/A 3 (14/12/2017)
CVE: BORME-A-2017-243-15
- Cambio del Organo de Administración: Administradores solidarios a Administrador único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 128 , F 118, S 8, H SC 42639, I/A 2 (11/05/2011)
CVE: BORME-A-2011-99-15
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 128 , F 118, S 8, H SC 42639, I/A 2 (11/05/2011)
CVE: BORME-A-2011-99-15
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 128 , F 118, S 8, H SC 42639, I/A 2 (11/05/2011)
CVE: BORME-A-2011-99-15
Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 128 , F 118, S 8, H SC 42639, I/A 2 (11/05/2011)
CVE: BORME-A-2011-99-15
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/02/2011)
CVE: BORME-B-2011-44-15