PROMOCIONES J LUCAS SL - EXTINGUIDA
Dirección social Avda Manuel Agustin Heredia, 24
Código Postal 29001
Municipio Málaga
Provincia Málaga
Mapa Ver Mapa
Razón Social PROMOCIONES J LUCAS SL
CIF B29958519
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE PROMOCIONES J LUCAS SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE PROMOCIONES J LUCAS SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
JEMALURI SL | Administrador Unico | 28/11/2016 | 11/10/2017 |
Lucas Riado Juan Miguel | Apoderado | 11/10/2017 | |
Lucas Riado Santiago Bernardino | Apoderado | 11/10/2017 | |
Martinez De Lagos Lucas Iker | Apoderado | 11/02/2016 | 11/10/2017 |
Lucas Riado Jesus Manuel Alfonso | Secretario | 28/11/2016 | |
Lucas Riado Jesus Manuel Alfonso | Consejero Delegado | 28/11/2016 | |
Lucas Riado Jesus Manuel Alfonso | Consejero | 28/11/2016 | |
Lucas Riado Jose-luis | Vicepresidente | 28/11/2016 | |
Lucas Riado Jose-luis | Consejero | 28/11/2016 | |
Lucas Riado Juan Miguel | Consejero | 28/11/2016 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE PROMOCIONES J LUCAS SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5569, L 4476, F 138, S 8, H MA136958, I/A 3 (11/10/2017)
CVE: BORME-A-2017-205-29
- Fusion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5569, L 4476, F 138, S 8, H MA136958, I/A 3 (11/10/2017)
CVE: BORME-A-2017-205-29
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5569, L 4476, F 138, S 8, H MA136958, I/A 3 (11/10/2017)
CVE: BORME-A-2017-205-29
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5569, L 4476, F 138, S 8, H MA136958, I/A 3 (11/10/2017)
CVE: BORME-A-2017-205-29
- AVDA MANUEL AGUSTIN HEREDIA 24 - 3ª PLANTA, PUERTA (MALAGA)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5569, L 4476, F 137, S 8, H MA136958, I/A 2 (28/11/2016)
CVE: BORME-A-2016-232-29
- Cambio del Organo de Administración: Consejo de administración a Administrador único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5569, L 4476, F 137, S 8, H MA136958, I/A 2 (28/11/2016)
CVE: BORME-A-2016-232-29
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5569, L 4476, F 137, S 8, H MA136958, I/A 2 (28/11/2016)
CVE: BORME-A-2016-232-29
Consejero Delegado
Consejero
Presidente
Secretario
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5569, L 4476, F 137, S 8, H MA136958, I/A 2 (28/11/2016)
CVE: BORME-A-2016-232-29
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 90 , F 153, S 8, H ML 377,0 , I/ 10 (11/02/2016)
CVE: BORME-A-2016-49-52
- 2008
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/11/2009)
CVE: BORME-B-2009-235-52