PROMOCIONES INMOBILIARIAS VINDASCO SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Monasterio de las Descalzas Reales, 26
Código Postal 50014
Municipio Zaragoza
Provincia Zaragoza
Mapa Ver Mapa
Razón Social PROMOCIONES INMOBILIARIAS VINDASCO SL
CIF B99314908
Capital Social 3000.0 Euros
Actividad Compraventa de bienes inmobiliarios por cuenta propia
Fecha de Constitución 24/05/2011
Órgano Administración Administrador único
Propietario ARQUITECTURA INGENIERIA Y CONSTRUCCION LOBE SA
VINCULACIONES DE PROMOCIONES INMOBILIARIAS VINDASCO SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE PROMOCIONES INMOBILIARIAS VINDASCO SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ARQUITECTURA INGENIERIA Y CONSTRUCCION LOBE SA | Socio Unico | 31/05/2011 | 31/12/2021 |
ARQUITECTURA INGENIERIA Y CONSTRUCCION LOBE SA | Administrador Unico | 31/05/2011 | 31/12/2021 |
Bandres Ibañez Carlos-eduardo | Apoderado Solidario | 19/01/2021 | 31/12/2021 |
Bandres Ibañez Jorge | Apoderado Solidario | 19/01/2021 | 31/12/2021 |
Ibañez Lahuerta Montserrat | Apoderado | 16/10/2013 | 31/12/2021 |
Lueña Hernandez Jorge | Apoderado Solidario | 31/05/2011 | 31/12/2021 |
Perera Samano Ricardo | Apoderado Solidario | 31/05/2011 | 31/12/2021 |
Ibañez Lahuerta Sara | Apoderado Solidario | 31/05/2011 | 26/02/2021 |
ACTOS BORME DE PROMOCIONES INMOBILIARIAS VINDASCO SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3847 , F 81, S 8, H Z 51767, I/A 6 (31/12/2021)
CVE: BORME-A-2022-4-50
- Fusion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3847 , F 81, S 8, H Z 51767, I/A 6 (31/12/2021)
CVE: BORME-A-2022-4-50
Apoderado Solidario
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3847 , F 81, S 8, H Z 51767, I/A 6 (31/12/2021)
CVE: BORME-A-2022-4-50
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3847 , F 81, S 8, H Z 51767, I/A 6 (31/12/2021)
CVE: BORME-A-2022-4-50
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3847 , F 81, S 8, H Z 51767, I/A 5 (26/02/2021)
CVE: BORME-A-2021-44-50
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3847 , F 79, S 8, H Z 51767, I/A 4 (19/01/2021)
CVE: BORME-A-2021-16-50
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3847 , F 78, S 8, H Z 51767, I/A 3 (16/10/2013)
CVE: BORME-A-2013-204-50
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3847 , F 76, S 8, H Z 51767, I/A 2 (31/05/2011)
CVE: BORME-A-2011-111-50
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3847 , F 75, S 8, H Z 51767, I/A 1 (31/05/2011)
CVE: BORME-A-2011-111-50
Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3847 , F 75, S 8, H Z 51767, I/A 1 (31/05/2011)
CVE: BORME-A-2011-111-50