PROMOCIONES INMOBILIARIAS TER 2006 SL - EXTINGUIDA
Dirección social Cl Aneto, S/N
Código Postal 08272
Municipio Sant Fruitós de Bages
Provincia Barcelona
Mapa Ver Mapa
Razón Social PROMOCIONES INMOBILIARIAS TER 2006 SL
CIF B64195498
Capital Social 1591000.0 Euros
Actividad Promoción inmobiliaria
Fecha de Constitución 27/04/2006
Órgano Administración Administrador único
Administrador Único Trullas Rossell Maurici
VINCULACIONES DE PROMOCIONES INMOBILIARIAS TER 2006 SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE PROMOCIONES INMOBILIARIAS TER 2006 SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Trullas Rossell Maurici | Administrador Unico | 26/06/2015 | 24/07/2017 |
FAMSALBRA SL | Administrador Mancomunado | 01/12/2010 | 03/03/2015 |
Garcia Herrera Susana | REPR.143 RRM | 01/12/2010 | 03/03/2015 |
MAGENTA 2010 SL | Administrador Mancomunado | 01/12/2010 | 03/03/2015 |
Valero Izquierdo Rafael | REPR.143 RRM | 01/12/2010 | 03/03/2015 |
P5P DISTRIBUCIONS SA | Administrador Mancomunado | 01/12/2010 | 08/01/2013 |
Pujol Medina Jorge | REPR.143 RRM | 01/12/2010 | 08/01/2013 |
Gonzalez Garcia Sergio | Consejero Delegado Mancomunado | 11/06/2009 | |
Gonzalez Garcia Sergio | Consejero | 11/06/2009 | |
Molina Villaverde Juan Manuel | Secretario No Consejero | 11/06/2009 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE PROMOCIONES INMOBILIARIAS TER 2006 SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40025 , F 36, S 8, H B 326760, I/A 10 (24/07/2017)
CVE: BORME-A-2017-144-08
- JUZGADO MERCANTIL 5 DE BARCELONA, PROCEDIMIENTO CONCURSO VOLUNTARIO 925/2016, AUTO FIRME DE FECHA 17/02/2017, DECLARACION DE CONCURSO VOLUNTARIO Y CONCLUSION DEL MISMO
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40025 , F 36, S 8, H B 326760, I/A 10 (24/07/2017)
CVE: BORME-A-2017-144-08
- INHABILITACION DE DON JOSE MARIA CASAS MORENO POR UN PERIODO DE DOS AÑOS,EN VIRTUD DE SENTENCIA FIRME DE FECHA 13/04/2015 DICTADA POR EL JUZGADO MERCANTIL 7 DE BARCELONA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38561 , F 60, S 8, H B 326760, I/A 3 N (18/01/2016)
CVE: BORME-A-2016-14-08
- Otras modificaciones estatutarias: ART.16.- ESTRUCTURA DEL ORGANO DE ADMINISTRACION SOCIAL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40025 , F 36, S 8, H B 326760, I/A 9 (26/06/2015)
CVE: BORME-A-2015-127-08
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40025 , F 36, S 8, H B 326760, I/A 9 (26/06/2015)
CVE: BORME-A-2015-127-08
Administrador Mancomunado
REPR.143 RRM
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40025 , F 36, S 8, H B 326760, I/A 8 (03/03/2015)
CVE: BORME-A-2015-49-08
Administrador Mancomunado
REPR.143 RRM
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40025 , F 36, S 8, H B 326760, I/A 7 (08/01/2013)
CVE: BORME-A-2013-10-08
Capital Anterior: | 600.000,00 | Euros |
Aumento de capital: | 991.000,00 | Euros |
Capital Actual: | 1.591.000,00 | Euros |
Porcentaje: | 165,17 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40025 , F 33, S 8, H B 326760, I/A 6 (18/02/2011)
CVE: BORME-A-2011-43-08
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/12/2010)
CVE: BORME-B-2011-13-08
- 2008
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/12/2010)
CVE: BORME-B-2011-13-08