PROMOCIONES INMOBILIARIAS GADES 2000 SL
Dirección social Calle Doctor Fleming, 6
Código Postal 11009
Municipio Cádiz
Provincia Cádiz
Razón Social PROMOCIONES INMOBILIARIAS GADES 2000 SL
CIF B11487022
Capital Social 209500.0 Euros
Actividad Promoción inmobiliaria
Teléfono 95 629 09 56
Órgano Administración Administrador único
Administrador Único GONZALEZ Y TELLO SL
ORGANIGRAMA DE PROMOCIONES INMOBILIARIAS GADES 2000 SL
VINCULACIONES DE PROMOCIONES INMOBILIARIAS GADES 2000 SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE PROMOCIONES INMOBILIARIAS GADES 2000 SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Aguilar Galan Ismael | Apoderado | 31/05/2022 | |
Gonzalez Tello Ana Maria | Apoderado Mancomunado | 29/12/2020 | |
Gonzalez Tello Javier | Apoderado Mancomunado | 29/12/2020 | |
Gonzalez Tello Jesus Maria | Apoderado Mancomunado | 29/12/2020 | |
Gonzalez Tello Miguel Jose | Apoderado Mancomunado | 29/12/2020 | |
GONZALEZ Y TELLO SL | Administrador Unico | 25/09/2014 |
ACTOS BORME DE PROMOCIONES INMOBILIARIAS GADES 2000 SL
- Cambio Representante Físico del Adminitrador Unico "GONZALEZ Y TELLO SL", cese por fallecimiento de Don Miguel González Díaz, y se designa en su lugar a DON JAVIER GONZALEZ TELLO, con DNI: 44.028.355-F.-
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2375 , F 222, S 8, H CA 18460, I/A 10 (30/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-26-11
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2375 , F 220, S 8, H CA 18460, I/A 9 (31/05/2022)
CVE: BORME-A-2022-109-11
- Sociedades beneficiarias de la escisión: INMOBILIARIA MUELLE DE SANTA ROSALIA SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1380 , F 215, S 8, H CA 18460, I/A 8 (28/01/2021)
CVE: BORME-A-2021-26-11
Capital Anterior: | 303.100,00 | Euros |
Disminución de capital | 93.600,00 | Euros |
Capital Actual: | 209.500,00 | Euros |
Porcentaje: | 30,88 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1380 , F 215, S 8, H CA 18460, I/A 8 (28/01/2021)
CVE: BORME-A-2021-26-11
Apoderado Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1380 , F 214, S 8, H CA 18460, I/A 7 (29/12/2020)
CVE: BORME-A-2021-4-11
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1380 , F 214, S 8, H CA 18460, I/A 6 (24/07/2017)
CVE: BORME-A-2017-145-11
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1380 , F 214, S 8, H CA 18460, I/A 5 (25/09/2014)
CVE: BORME-A-2014-189-11
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1380 , F 214, S 8, H CA 18460, I/A 5 (25/09/2014)
CVE: BORME-A-2014-189-11
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/08/2011)
CVE: BORME-B-2011-190-11
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/08/2010)
CVE: BORME-B-2010-178-11