PROMOCIONES INMOBILIARIAS F ROMERO LOPEZ SL - EXTINGUIDA
Municipio Roquetas de Mar
Provincia Almería
Razón Social PROMOCIONES INMOBILIARIAS F ROMERO LOPEZ SL
CIF B04452843
Capital Social 6000.0 Euros
Actividad Promoción inmobiliaria
Órgano Administración Administrador único
Propietario Construcciones Francisco Antonio Romero Lopez Soci
VINCULACIONES DE PROMOCIONES INMOBILIARIAS F ROMERO LOPEZ SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE PROMOCIONES INMOBILIARIAS F ROMERO LOPEZ SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Construcciones Francisco Antonio Romero Lopez Soci | Socio Unico | 14/06/2022 | 05/09/2022 |
Romero Lopez Francisco Antonio | Administrador Unico | 30/10/2017 | 05/09/2022 |
Romero Lopez Francisco Antonio | Liquidador | 05/09/2022 | 05/09/2022 |
SUN-SNOW SRL | Administrador Unico | 30/10/2017 | |
SUN-SNOW SRL | Administrador Unico | 24/11/2011 | 02/10/2017 |
Escudero Berenguel Encarnacion | Apoderado | 31/05/2012 | |
SUN-SNOW SRL | Liquidador | 15/10/2010 | 24/11/2011 |
SUN-SNOW SRL | Administrador Unico | 15/10/2010 |
ACTOS BORME DE PROMOCIONES INMOBILIARIAS F ROMERO LOPEZ SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 805 , F 162, S 8, H AL 19837, I/A 10 (05/09/2022)
CVE: BORME-A-2022-176-04
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 805 , F 162, S 8, H AL 19837, I/A 10 (05/09/2022)
CVE: BORME-A-2022-176-04
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 805 , F 162, S 8, H AL 19837, I/A 10 (05/09/2022)
CVE: BORME-A-2022-176-04
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 805 , F 162, S 8, H AL 19837, I/A 10 (05/09/2022)
CVE: BORME-A-2022-176-04
- Otras modificaciones estatutarias: Artículo de los estatutos: 5. El capital social, íntegramente desembolsado, es de SEIS MIL EUROS (6.000,00 E). Esta cifra se divide en participaciones sociales, igualmente, acumulables e indivisibles, en número de SIES MIL, de UN EURO (1,00 E), cada una de ellas de valor nominal cada una de ellas,
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 805 , F 160, S 8, H AL 19837, I/A 9 (14/06/2022)
CVE: BORME-A-2022-122-04
Capital Anterior: | 60.000,00 | Euros |
Disminución de capital | 54.000,00 | Euros |
Capital Actual: | 6.000,00 | Euros |
Porcentaje: | 90,00 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 805 , F 160, S 8, H AL 19837, I/A 9 (14/06/2022)
CVE: BORME-A-2022-122-04
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 805 , F 160, S 8, H AL 19837, I/A 9 (14/06/2022)
CVE: BORME-A-2022-122-04
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 805 , F 160, S 8, H AL 19837, I/A 8 (30/10/2017)
CVE: BORME-A-2017-213-04
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 805 , F 160, S 8, H AL 19837, I/A 8 (30/10/2017)
CVE: BORME-A-2017-213-04
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 805 , F 159, S 8, H AL 19837, I/A 7 (31/05/2012)
CVE: BORME-A-2012-110-04