PROMOCIONES GUALLAR SANTIAGO SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Santiago Guallar, 1
Código Postal 50006
Municipio Zaragoza
Provincia Zaragoza
Razón Social PROMOCIONES GUALLAR SANTIAGO SL
CIF B99036105
Actividad Promoción inmobiliaria
Fecha de Constitución 13/12/2004
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE PROMOCIONES GUALLAR SANTIAGO SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE PROMOCIONES GUALLAR SANTIAGO SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
De Yarza Blache Guzman | Apoderado Mancomunado | 23/02/2010 | 27/02/2023 |
De Yarza Blache Ines | Apoderado Mancomunado | 23/02/2010 | 27/02/2023 |
Miret Bernal Alberto Epigmenio Delfin | Administrador Unico | 25/02/2021 | 27/02/2023 |
Miret Bernal Alberto Epigmenio Delfin | Liquidador | 27/02/2023 | 27/02/2023 |
Miret Estables Elena | Apoderado Mancomunado | 23/02/2010 | 27/02/2023 |
Miret Estables Pablo | Apoderado Mancomunado | 23/02/2010 | 27/02/2023 |
De Yarza Nordmark Domingo De Guzman Fernando | Administrador Mancomunado | 25/02/2021 | |
Miret Bernal Alberto | Administrador Mancomunado | 25/02/2021 |
ACTOS BORME DE PROMOCIONES GUALLAR SANTIAGO SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3197 , F 13, S 8, H Z 37020, I/A 5 (27/02/2023)
CVE: BORME-A-2023-45-50
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3197 , F 13, S 8, H Z 37020, I/A 5 (27/02/2023)
CVE: BORME-A-2023-45-50
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3197 , F 13, S 8, H Z 37020, I/A 5 (27/02/2023)
CVE: BORME-A-2023-45-50
Apoderado Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3197 , F 13, S 8, H Z 37020, I/A 5 (27/02/2023)
CVE: BORME-A-2023-45-50
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3197 , F 13, S 8, H Z 37020, I/A 5 (27/02/2023)
CVE: BORME-A-2023-45-50
- Cambio del Organo de Administración: Administradores mancomunados a Administrador único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3197 , F 13, S 8, H Z 37020, I/A 4 (25/02/2021)
CVE: BORME-A-2021-43-50
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3197 , F 13, S 8, H Z 37020, I/A 4 (25/02/2021)
CVE: BORME-A-2021-43-50
Administrador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3197 , F 13, S 8, H Z 37020, I/A 4 (25/02/2021)
CVE: BORME-A-2021-43-50
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/08/2011)
CVE: BORME-B-2011-176-50
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/01/2011)
CVE: BORME-B-2011-17-50