PROMOCIONES FIDAIGLESIAS SL - EXTINGUIDA
Provincia Pontevedra
Razón Social PROMOCIONES FIDAIGLESIAS SL
CIF B36971166
Órgano Administración Administrador único
Administrador Único Otero Alonso Enrique
VINCULACIONES DE PROMOCIONES FIDAIGLESIAS SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE PROMOCIONES FIDAIGLESIAS SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Otero Alonso Enrique | Administrador Unico | 15/04/2014 | 15/12/2022 |
Iglesias Lorenzo Carlos | Administrador Mancomunado | 15/04/2014 | |
Iglesias Lorenzo Carlos | Apoderado | 08/02/2011 | 15/04/2014 |
Martinez Castro Victor Luis | Administrador Mancomunado | 15/04/2014 | |
Otero Alonso Enrique | Administrador Mancomunado | 15/04/2014 |
ACTOS BORME DE PROMOCIONES FIDAIGLESIAS SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3203, L 3203, F 122, S 8, H PO 40219, I/A 5 (15/12/2022)
CVE: BORME-A-2022-244-36
Fase del concurso
Deudor:
Nombre:PROMOCIONES FIDAIGLESIAS SL
Nif:B36971166
Auto de conclusión del concurso
Tipo Conclusión:Insuficiencia de la masa activa
Juzgado:JUZGADO DE LO MERCANTIL NUMERO 3 DE PONTEVEDRA
Juez / Ponente:AMELIA MARIA PEREZ MOSTEIRO
Fecha de Resolución:13/07/2022
Número Procedimiento Concursal:303/2022
Datos Registrales:
Tomo:
3203
Libro:
3203
Folio:
122
Hoja:
8-40219
Inscripción:
5
Fecha Inscripción15/12/2022
Registro:Registro Mercantil de Pontevedra
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3203, L 3203, F 122, S 8, H PO 40219, I/A 5 (15/12/2022)
CVE: BORME-A-2022-244-36
Fase del concurso
Deudor:
Nombre:PROMOCIONES FIDAIGLESIAS SL
Nif:B36971166
Auto de declaración de concurso
Tipo Concurso:Voluntario
Juzgado:JUZGADO DE LO MERCANTIL NUMERO 3 DE PONTEVEDRA
Juez / Ponente:AMELIA MARIA PEREZ MOSTEIRO
Fecha de Resolución:13/07/2022
Número Procedimiento Concursal:303/2022
Datos Registrales:
Tomo:
3203
Libro:
3203
Folio:
122
Hoja:
8-40219
Inscripción:
5
Fecha Inscripción15/12/2022
Registro:Registro Mercantil de Pontevedra
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3203, L 3203, F 122, S 8, H PO 40219, I/A 5 (15/12/2022)
CVE: BORME-A-2022-244-36
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3203, L 3203, F 122, S 8, H PO 40219, I/A 4 (15/04/2014)
CVE: BORME-A-2014-81-36
- Cambio del Organo de Administración: Administradores mancomunados a Administrador único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3203, L 3203, F 122, S 8, H PO 40219, I/A 3 (15/04/2014)
CVE: BORME-A-2014-81-36
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3203, L 3203, F 122, S 8, H PO 40219, I/A 3 (15/04/2014)
CVE: BORME-A-2014-81-36
Administrador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3203, L 3203, F 122, S 8, H PO 40219, I/A 3 (15/04/2014)
CVE: BORME-A-2014-81-36
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/01/2011)
CVE: BORME-B-2011-37-36
- 2008
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/01/2011)
CVE: BORME-B-2011-37-36
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3203, L 3203, F 121, S 8, H PO 40219, I/A 2 (08/02/2011)
CVE: BORME-A-2011-34-36