PROMOCIONES ETXALUZE SL - EXTINGUIDA
Dirección social . Aita Lizarralde Kalea, 2
Código Postal 20560
Municipio Oñati
Provincia Gipuzkoa
Razón Social PROMOCIONES ETXALUZE SL
CIF B20423208
Capital Social 22537.5 Euros
Órgano Administración Consejo de administración
VINCULACIONES DE PROMOCIONES ETXALUZE SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE PROMOCIONES ETXALUZE SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Elorza Beitia Felix Maria | Consejero | 26/09/2017 | 23/12/2020 |
Elorza Beitia Felix Maria | Apoderado | 30/11/2017 | 23/12/2020 |
Elorza Beitia Felix Maria | Presidente | 26/09/2017 | 23/12/2020 |
Elorza Beitia Felix Maria | Liquidador Solidario | 23/12/2020 | 23/12/2020 |
Ugarte Igartua Maria Lourdes | Secretario | 26/09/2017 | 23/12/2020 |
Ugarte Igartua Maria Lourdes | Consejero | 26/09/2017 | 23/12/2020 |
Ugarte Igartua Maria Lourdes | Liquidador Solidario | 23/12/2020 | 23/12/2020 |
Ugarte Ugarte Juan | Vicepresidente | 26/09/2017 | 23/12/2020 |
Ugarte Ugarte Juan | Consejero | 26/09/2017 | 23/12/2020 |
Beitia Urcola Maria Asuncion | Consejero | 26/09/2017 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE PROMOCIONES ETXALUZE SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1171 , F 194, S 8, H SS 3542, I/A 7 (23/12/2020)
CVE: BORME-A-2021-4-20
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1171 , F 194, S 8, H SS 3542, I/A 7 (23/12/2020)
CVE: BORME-A-2021-4-20
Liquidador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1171 , F 194, S 8, H SS 3542, I/A 7 (23/12/2020)
CVE: BORME-A-2021-4-20
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1171 , F 194, S 8, H SS 3542, I/A 7 (23/12/2020)
CVE: BORME-A-2021-4-20
Liquidador Solidario
Presidente
Secretario
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1171 , F 194, S 8, H SS 3542, I/A 7 (23/12/2020)
CVE: BORME-A-2021-4-20
Capital Anterior: | 30.050,00 | Euros |
Disminución de capital | 7.512,50 | Euros |
Capital Actual: | 22.537,50 | Euros |
Porcentaje: | 25,00 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1171 , F 194, S 8, H SS 3542, I/A 6 (23/12/2020)
CVE: BORME-A-2021-4-20
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1171 , F 193, S 8, H SS 3542, I/A 5 (30/11/2017)
CVE: BORME-A-2017-236-20
Presidente
Secretario
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1171 , F 193, S 8, H SS 3542, I/A 4 (26/09/2017)
CVE: BORME-A-2017-191-20
Consejero Delegado
Consejero
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1171 , F 193, S 8, H SS 3542, I/A 4 (26/09/2017)
CVE: BORME-A-2017-191-20