PROMOCIONES EOLICAS DEL OESTE VALENCIANO SL - EXTINGUIDA
Dirección social Av Peris I Valero, 149
Código Postal 46005
Municipio València
Provincia Valencia
Mapa Ver Mapa
Razón Social PROMOCIONES EOLICAS DEL OESTE VALENCIANO SL
CIF B98363187
Capital Social 2463000.0 Euros
Fecha de Constitución 30/06/2011
Órgano Administración Consejo de administración
VINCULACIONES DE PROMOCIONES EOLICAS DEL OESTE VALENCIANO SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE PROMOCIONES EOLICAS DEL OESTE VALENCIANO SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
AGORA PATRIMONIAL SL | Consejero | 07/02/2014 | 20/06/2017 |
COMPAÑIA EUROPEA DE PRODUCCIONES ENERGETICAS SL | Consejero Delegado | 07/03/2012 | 20/06/2017 |
COMPAÑIA EUROPEA DE PRODUCCIONES ENERGETICAS SL | Presidente | 17/08/2011 | 20/06/2017 |
COMPAÑIA EUROPEA DE PRODUCCIONES ENERGETICAS SL | Consejero | 17/08/2011 | 20/06/2017 |
Energias Renovables De Castellon Alicante Y Valenc | Vicesecret. | 17/08/2011 | 20/06/2017 |
Energias Renovables De Castellon Alicante Y Valenc | Consejero | 17/08/2011 | 20/06/2017 |
NOMAR PATRIMONIAL SL | Consejero | 02/07/2015 | 20/06/2017 |
Rallo Martinez Eduardo Vicente | Secretario | 02/12/2013 | 20/06/2017 |
Rallo Martinez Eduardo Vicente | Liquidador Unico | 20/06/2017 | 20/06/2017 |
TIERRA ATOMIZADA SA | Consejero | 07/02/2014 | 20/06/2017 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE PROMOCIONES EOLICAS DEL OESTE VALENCIANO SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9364, L 6646, F 151, S 8, H V 144920, I/A 8 (20/06/2017)
CVE: BORME-A-2017-120-46
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9364, L 6646, F 151, S 8, H V 144920, I/A 8 (20/06/2017)
CVE: BORME-A-2017-120-46
- Cambio del Organo de Administración: Consejo de administración a Liquidador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9364, L 6646, F 151, S 8, H V 144920, I/A 8 (20/06/2017)
CVE: BORME-A-2017-120-46
Liquidador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9364, L 6646, F 151, S 8, H V 144920, I/A 8 (20/06/2017)
CVE: BORME-A-2017-120-46
Consejero Delegado
Consejero
Liquidador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9364, L 6646, F 151, S 8, H V 144920, I/A 8 (20/06/2017)
CVE: BORME-A-2017-120-46
Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9364, L 6646, F 151, S 8, H V 144920, I/A 7 (02/07/2015)
CVE: BORME-A-2015-128-46
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9364, L 6646, F 151, S 8, H V 144920, I/A 6 (26/06/2015)
CVE: BORME-A-2015-124-46
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9364, L 6646, F 150, S 8, H V 144920, I/A 5 (07/02/2014)
CVE: BORME-A-2014-31-46
Consejero Delegado
Consejero
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9364, L 6646, F 150, S 8, H V 144920, I/A 5 (07/02/2014)
CVE: BORME-A-2014-31-46
- AVDA PERIS Y VALERO 149 1 1 (VALENCIA)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9364, L 6646, F 150, S 8, H V 144920, I/A 4 (02/12/2013)
CVE: BORME-A-2013-235-46