PROMOCIONES EDISOL SA - EXTINGUIDA
Razón Social PROMOCIONES EDISOL SA
CIF A29227741
Capital Social 225199.5 Euros
Actividad Promoción inmobiliaria
Órgano Administración Administradores solidarios
VINCULACIONES DE PROMOCIONES EDISOL SA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE PROMOCIONES EDISOL SA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Bandera Moyano Jose Miguel | Administrador Solidario | 24/01/2012 | 04/05/2023 |
Bandera Moyano Jose Miguel | Apoderado | 04/05/2023 | |
Bandera Moyano Jose Miguel | Liquidador Solidario | 04/05/2023 | 04/05/2023 |
Bandera Moyano Jose Miguel | Apoderado Solidario | 04/05/2023 | |
Dominguez Martin Fernando | Administrador Solidario | 24/01/2012 | 04/05/2023 |
Dominguez Martin Fernando | Liquidador Solidario | 04/05/2023 | 04/05/2023 |
Dominguez Martin Fernando | Apoderado Solidario | 04/05/2023 | |
Puche Doña Fernando | Apoderado | 04/05/2023 | |
Puche Doña Fernando | Apoderado Solidario | 04/05/2023 | |
Puche Doña Fernando | Administrador Solidario | 24/01/2012 |
ACTOS BORME DE PROMOCIONES EDISOL SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1298, L 211, F 186, S 8, H MA 8112, I/A 16 (04/05/2023)
CVE: BORME-A-2023-91-29
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1298, L 211, F 186, S 8, H MA 8112, I/A 16 (04/05/2023)
CVE: BORME-A-2023-91-29
Liquidador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1298, L 211, F 186, S 8, H MA 8112, I/A 16 (04/05/2023)
CVE: BORME-A-2023-91-29
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1298, L 211, F 186, S 8, H MA 8112, I/A 16 (04/05/2023)
CVE: BORME-A-2023-91-29
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1298, L 211, F 186, S 8, H MA 8112, I/A 16 (04/05/2023)
CVE: BORME-A-2023-91-29
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1298, L 211, F 186, S 8, H MA 8112, I/A 15 (29/09/2021)
CVE: BORME-A-2021-194-29
Capital Anterior: | 300.199,50 | Euros |
Disminución de capital | 75.000,00 | Euros |
Capital Actual: | 225.199,50 | Euros |
Porcentaje: | 24,98 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1298, L 211, F 186, S 8, H MA 8112, I/A 14 (21/01/2021)
CVE: BORME-A-2021-20-29
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1298, L 211, F 186, S 8, H MA 8112, I/A 13 (30/11/2016)
CVE: BORME-A-2016-234-29
- Otras modificaciones estatutarias: 18. Administración y Representacion.- Dos Administradores Solidarios. 36. Administración y Representacion.- Dos Administradores Solidarios. Artículo de los estatutos: 18. Administración y Representacion.-
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1298, L 211, F 185, S 8, H MA 8112, I/A 12 (24/01/2012)
CVE: BORME-A-2012-34-29
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1298, L 211, F 185, S 8, H MA 8112, I/A 12 (24/01/2012)
CVE: BORME-A-2012-34-29