PROMOCIONES DE VIVIENDAS VALDEMARIN SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Doctor Fleming, 53
Código Postal 28036
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Razón Social PROMOCIONES DE VIVIENDAS VALDEMARIN SL
CIF B85081446
Capital Social 3750000.0 Euros
Actividad Promoción inmobiliaria
Fecha de Constitución 26/04/2007
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE PROMOCIONES DE VIVIENDAS VALDEMARIN SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE PROMOCIONES DE VIVIENDAS VALDEMARIN SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ACTIVOS INMOBILIARIOS VELAZQUEZ SL | Administrador Unico | 21/01/2022 | 12/01/2023 |
Langreo Navarro Miguel Julian | Liquidador | 12/01/2023 | 12/01/2023 |
Langreo Navarro Miguel Julian | Representante | 21/01/2022 | 12/01/2023 |
Langreo Navarro Miguel Julian | Presidente | 21/01/2022 | |
Langreo Navarro Miguel Julian | Consejero | 21/01/2022 | |
Rhodes De Diego Emilio | Consejero | 21/01/2022 | |
Sanchez Migallon Lopez Maria-paula | Consejero | 21/01/2022 | |
Serrano Gomez Jose Angel | Secretario | 21/01/2022 |
ACTOS BORME DE PROMOCIONES DE VIVIENDAS VALDEMARIN SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24203 , F 108, S 8, H M 434908, I/A 7 (12/01/2023)
CVE: BORME-A-2023-13-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24203 , F 108, S 8, H M 434908, I/A 7 (12/01/2023)
CVE: BORME-A-2023-13-28
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24203 , F 108, S 8, H M 434908, I/A 7 (12/01/2023)
CVE: BORME-A-2023-13-28
Administrador Unico
Representante
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24203 , F 108, S 8, H M 434908, I/A 7 (12/01/2023)
CVE: BORME-A-2023-13-28
Capital Anterior: | 5.343.245,00 | Euros |
Disminución de capital | 1.593.245,00 | Euros |
Capital Actual: | 3.750.000,00 | Euros |
Porcentaje: | 29,82 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24203 , F 108, S 8, H M 434908, I/A 6 (13/12/2022)
CVE: BORME-A-2022-240-28
- Cambio del Organo de Administración: Consejo de administración a Administrador único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24203 , F 107, S 8, H M 434908, I/A 5 (21/01/2022)
CVE: BORME-A-2022-19-28
Administrador Unico
Representante
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24203 , F 107, S 8, H M 434908, I/A 5 (21/01/2022)
CVE: BORME-A-2022-19-28
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24203 , F 107, S 8, H M 434908, I/A 5 (21/01/2022)
CVE: BORME-A-2022-19-28
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/10/2010)
CVE: BORME-B-2010-210-28
- 2008
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/09/2009)
CVE: BORME-B-2009-194-28