PROMOCIONES DANODA SL - EXTINGUIDA
Provincia A Coruña
Razón Social PROMOCIONES DANODA SL
CIF B70057237
VINCULACIONES DE PROMOCIONES DANODA SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE PROMOCIONES DANODA SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Gomez Arias Dario | Administrador Unico | 04/08/2022 | |
Gomez Garcia Dario | Apoderado Solidario | 09/07/2020 | 04/08/2022 |
Gomez Garcia Noelia | Liquidador | 04/08/2022 | 04/08/2022 |
Gomez Garcia Noelia | Apoderado Solidario | 09/07/2020 | 04/08/2022 |
ACTOS BORME DE PROMOCIONES DANODA SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3093 , F 108, S 8, H C 38719, I/A 5 (04/08/2022)
CVE: BORME-A-2022-153-15
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3093 , F 108, S 8, H C 38719, I/A 5 (04/08/2022)
CVE: BORME-A-2022-153-15
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3093 , F 108, S 8, H C 38719, I/A 5 (04/08/2022)
CVE: BORME-A-2022-153-15
Administrador Unico
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3093 , F 108, S 8, H C 38719, I/A 5 (04/08/2022)
CVE: BORME-A-2022-153-15
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3093 , F 108, S 8, H C 38719, I/A 4 (09/07/2020)
CVE: BORME-A-2020-136-15
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/07/2011)
CVE: BORME-B-2011-168-15
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/08/2010)
CVE: BORME-B-2010-174-15
- 2008
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/10/2009)
CVE: BORME-B-2009-209-15