PROMOCIONES CULTURALES CAMINREAL SA - EXTINGUIDA
Dirección social Urb Parque Roma (Bloques E,F), 1
Código Postal 50010
Municipio Zaragoza
Provincia Zaragoza
Razón Social PROMOCIONES CULTURALES CAMINREAL SA
CIF A50046572
Capital Social 1204548.24 Euros
Actividad Alquiler de bienes inmobiliarios por cuenta propia
Página Web www.caminreal.info
Órgano Administración Administradores mancomunados
VINCULACIONES DE PROMOCIONES CULTURALES CAMINREAL SA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE PROMOCIONES CULTURALES CAMINREAL SA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Altisent Trota Rogelio | Apoderado Mancomunado | 10/01/2024 | |
De Marco Perez Clemente | Apoderado Mancomunado | 29/09/2010 | 10/01/2024 |
Del Olivo Sobaberas Manuel Antonio | Administrador Mancomunado | 02/02/2021 | 10/01/2024 |
Del Olivo Sobaberas Manuel Antonio | Apoderado Mancomunado | 10/01/2024 | |
Del Olivo Sobaberas Manuel Antonio | Liquidador Mancomunado | 10/01/2024 | 10/01/2024 |
Dorado Hernandez Jose Ramon | Apoderado Mancomunado | 10/01/2024 | |
Marchante Moralejo Armando | Apoderado Mancomunado | 02/02/2021 | 10/01/2024 |
Relancio Salazaga Francisco | Apoderado Mancomunado | 29/09/2010 | 10/01/2024 |
Ruiz De Temiño Bravo Antonio Miguel | Administrador Mancomunado | 02/02/2021 | 10/01/2024 |
Ruiz De Temiño Bravo Antonio Miguel | Liquidador Mancomunado | 10/01/2024 | 10/01/2024 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE PROMOCIONES CULTURALES CAMINREAL SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4658 , F 39, S 8, H Z 6608, I/A 26 (10/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-14-50
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4658 , F 39, S 8, H Z 6608, I/A 26 (10/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-14-50
Liquidador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4658 , F 39, S 8, H Z 6608, I/A 26 (10/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-14-50
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4658 , F 39, S 8, H Z 6608, I/A 26 (10/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-14-50
Administrador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4658 , F 39, S 8, H Z 6608, I/A 26 (10/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-14-50
- URB PARQUE ROMA F1 4º A (ZARAGOZA)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4658 , F 39, S 8, H Z 6608, I/A 25 (24/05/2023)
CVE: BORME-A-2023-100-50
- Cambio del Organo de Administración: Consejo de administración a Administradores mancomunados. MODIFICADOS Y REFUNDIDOS LOS ESTATUTOS SOCIALES
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3645 , F 223, S 8, H Z 6608, I/A 24 (02/02/2021)
CVE: BORME-A-2021-26-50
Administrador Mancomunado
Apoderado Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3645 , F 223, S 8, H Z 6608, I/A 24 (02/02/2021)
CVE: BORME-A-2021-26-50
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3645 , F 223, S 8, H Z 6608, I/A 24 (02/02/2021)
CVE: BORME-A-2021-26-50
Consejero
Presidente
Secretario
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3645 , F 223, S 8, H Z 6608, I/A 24 (02/02/2021)
CVE: BORME-A-2021-26-50