PROMOCIONES COSMOTERRA SL - EXTINGUIDA
Dirección social Avda Bruselas, 71
Código Postal 28028
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Razón Social PROMOCIONES COSMOTERRA SL
CIF B83701177
Actividad Alquiler de bienes inmobiliarios por cuenta propia
Fecha de Constitución 24/06/2003
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE PROMOCIONES COSMOTERRA SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE PROMOCIONES COSMOTERRA SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Gutierrez Rodriguez Cristina | Liquidador | 27/02/2024 | 27/02/2024 |
Gutierrez Rodriguez Cristina | Administrador Unico | 03/07/2018 | 27/02/2024 |
Martinez San-martin Elena | Apoderado Solidario | 19/04/2016 | 27/02/2024 |
Martinez San-martin Jaime | Apoderado Solidario | 19/04/2016 | 27/02/2024 |
Martinez San Martin Miguel | Apoderado Solidario | 19/04/2016 | 27/02/2024 |
Martinez San Martin Victor | Apoderado Solidario | 19/04/2016 | 27/02/2024 |
Martinez Gutierrez Marta | Administrador Unico | 15/12/2015 | 03/07/2018 |
Pro Martinez Ana | Administrador Unico | 15/12/2015 |
ACTOS BORME DE PROMOCIONES COSMOTERRA SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 19232 , F 101, S 8, H M 336774, I/A 11 (27/02/2024)
CVE: BORME-A-2024-46-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 19232 , F 101, S 8, H M 336774, I/A 11 (27/02/2024)
CVE: BORME-A-2024-46-28
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 19232 , F 101, S 8, H M 336774, I/A 11 (27/02/2024)
CVE: BORME-A-2024-46-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 19232 , F 101, S 8, H M 336774, I/A 11 (27/02/2024)
CVE: BORME-A-2024-46-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 19232 , F 101, S 8, H M 336774, I/A 10 (03/07/2018)
CVE: BORME-A-2018-131-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 19232 , F 101, S 8, H M 336774, I/A 10 (03/07/2018)
CVE: BORME-A-2018-131-28
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 19232 , F 100, S 8, H M 336774, I/A 9 (19/04/2016)
CVE: BORME-A-2016-79-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 19232 , F 99, S 8, H M 336774, I/A 8 (15/12/2015)
CVE: BORME-A-2015-243-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 19232 , F 99, S 8, H M 336774, I/A 8 (15/12/2015)
CVE: BORME-A-2015-243-28
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/09/2011)
CVE: BORME-B-2011-194-28