PROMOCIONES CORREDOR VERDE 2020 SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Monasterio de las Descalzas Reales, 26
Código Postal 50014
Municipio Zaragoza
Provincia Zaragoza
Mapa Ver Mapa
Razón Social PROMOCIONES CORREDOR VERDE 2020 SL
CIF B99287096
Capital Social 3006.0 Euros
Actividad Construcción de edificios residenciales
Fecha de Constitución 08/07/2010
Órgano Administración Administrador único
Propietario ARQUITECTURA INGENIERIA Y CONSTRUCCION LOBE SA
Auditor ADV AUDITORES SLP
VINCULACIONES DE PROMOCIONES CORREDOR VERDE 2020 SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE PROMOCIONES CORREDOR VERDE 2020 SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ADV AUDITORES SLP | Auditor | 22/01/2018 | 31/12/2021 |
ARQUITECTURA INGENIERIA Y CONSTRUCCION LOBE SA | Socio Unico | 20/07/2010 | 31/12/2021 |
ARQUITECTURA INGENIERIA Y CONSTRUCCION LOBE SA | Administrador Unico | 20/07/2010 | 31/12/2021 |
Bandres Ibañez Carlos-eduardo | Apoderado Solidario | 19/01/2021 | 31/12/2021 |
Bandres Ibañez Jorge | Apoderado Solidario | 19/01/2021 | 31/12/2021 |
Ibañez Lahuerta Montserrat | Apoderado | 16/10/2013 | 31/12/2021 |
Lueña Hernandez Jorge | Apoderado Solidario | 25/04/2011 | 31/12/2021 |
Perera Samano Ricardo | Apoderado Solidario | 25/04/2011 | 31/12/2021 |
Ibañez Lahuerta Sara | Apoderado Solidario | 25/04/2011 | 26/02/2021 |
ACTOS BORME DE PROMOCIONES CORREDOR VERDE 2020 SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3791 , F 16, S 8, H Z 50442, I/A 7 (31/12/2021)
CVE: BORME-A-2022-4-50
- Fusion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3791 , F 16, S 8, H Z 50442, I/A 7 (31/12/2021)
CVE: BORME-A-2022-4-50
Apoderado Solidario
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3791 , F 16, S 8, H Z 50442, I/A 7 (31/12/2021)
CVE: BORME-A-2022-4-50
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3791 , F 16, S 8, H Z 50442, I/A 7 (31/12/2021)
CVE: BORME-A-2022-4-50
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3791 , F 15, S 8, H Z 50442, I/A 6 (26/02/2021)
CVE: BORME-A-2021-44-50
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3791 , F 13, S 8, H Z 50442, I/A 5 (19/01/2021)
CVE: BORME-A-2021-16-50
Auditor
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3791 , F 13, S 8, H Z 50442, I/A 4 (22/01/2018)
CVE: BORME-A-2018-20-50
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3791 , F 12, S 8, H Z 50442, I/A 3 (16/10/2013)
CVE: BORME-A-2013-204-50
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/08/2011)
CVE: BORME-B-2011-167-50
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3791 , F 10, S 8, H Z 50442, I/A 2 (25/04/2011)
CVE: BORME-A-2011-86-50