PROMOCIONES CASAS MONTESOL SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Procion, 52
Código Postal 03006
Municipio Alicante/Alacant
Provincia Alicante/Alacant
Razón Social PROMOCIONES CASAS MONTESOL SL
CIF B53858494
Fecha de Constitución 20/02/2004
Órgano Administración Administradores mancomunados
VINCULACIONES DE PROMOCIONES CASAS MONTESOL SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE PROMOCIONES CASAS MONTESOL SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Garcia Liza Jose Francisco | Administrador Mancomunado | 13/04/2011 | 01/12/2017 |
Garcia Liza Jose Francisco | Liquidador Mancomunado | 01/12/2017 | 01/12/2017 |
Miguel Peña Miguel Angel | Apoderado | 13/04/2015 | 01/12/2017 |
Navarro Sanchez Antonio | Administrador Mancomunado | 13/04/2011 | 01/12/2017 |
Navarro Sanchez Antonio | Liquidador Mancomunado | 01/12/2017 | 01/12/2017 |
Garcia Liza Jose Francisco | Administrador Unico | 13/04/2011 |
ACTOS BORME DE PROMOCIONES CASAS MONTESOL SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2757 , F 90, S 8, H A 82389, I/A 5 (01/12/2017)
CVE: BORME-A-2017-235-03
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2757 , F 90, S 8, H A 82389, I/A 5 (01/12/2017)
CVE: BORME-A-2017-235-03
Liquidador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2757 , F 90, S 8, H A 82389, I/A 5 (01/12/2017)
CVE: BORME-A-2017-235-03
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2757 , F 90, S 8, H A 82389, I/A 5 (01/12/2017)
CVE: BORME-A-2017-235-03
Administrador Mancomunado
Liquidador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2757 , F 90, S 8, H A 82389, I/A 5 (01/12/2017)
CVE: BORME-A-2017-235-03
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2757 , F 90, S 8, H A 82389, I/A 4 (13/04/2015)
CVE: BORME-A-2015-74-03
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/04/2011)
CVE: BORME-B-2011-81-03
- 2008
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/04/2011)
CVE: BORME-B-2011-81-03
- Cambio del Organo de Administración: Administrador único a Administradores mancomunados
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2757 , F 90, S 8, H A 82389, I/A 3 (13/04/2011)
CVE: BORME-A-2011-80-03
Administrador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2757 , F 90, S 8, H A 82389, I/A 3 (13/04/2011)
CVE: BORME-A-2011-80-03