PROMOCIONES CALLE CORREGIMIENTO 3 SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Blasco, 24
Código Postal 44600
Municipio Alcañiz
Provincia Teruel
Mapa Ver Mapa
Razón Social PROMOCIONES CALLE CORREGIMIENTO 3 SL
CIF B44242311
Capital Social 3000.0 Euros
Actividad Promoción inmobiliaria
Fecha de Constitución 18/08/2011
Órgano Administración Administradores solidarios
Propietario SPICA GLOBAL SL
VINCULACIONES DE PROMOCIONES CALLE CORREGIMIENTO 3 SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE PROMOCIONES CALLE CORREGIMIENTO 3 SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Antonio Ayesa Grajea | Liquidador Solidario | 14/12/2022 | 14/12/2022 |
Ayesa Gragea Antonio | Administrador Solidario | 28/12/2011 | 14/12/2022 |
Gil Bordas Javier | Administrador Solidario | 28/12/2011 | 14/12/2022 |
Javier Gil Bordas | Administrador Solidario | 14/12/2022 | |
Javier Gil Bordas | Liquidador Solidario | 14/12/2022 | 14/12/2022 |
SPICA GLOBAL SL | Socio Unico | 20/09/2011 | 14/12/2022 |
Gil Bordas Javier | Administrador Unico | 20/09/2011 | 28/12/2011 |
ACTOS BORME DE PROMOCIONES CALLE CORREGIMIENTO 3 SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 245, L 245, F 99, S 8, H TE 5320, I/A 4 (14/12/2022)
CVE: BORME-A-2022-242-44
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 245, L 245, F 99, S 8, H TE 5320, I/A 4 (14/12/2022)
CVE: BORME-A-2022-242-44
Liquidador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 245, L 245, F 99, S 8, H TE 5320, I/A 4 (14/12/2022)
CVE: BORME-A-2022-242-44
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 245, L 245, F 99, S 8, H TE 5320, I/A 4 (14/12/2022)
CVE: BORME-A-2022-242-44
- Estará constituido por el alquiler no financiero de viviendas, garajes y trasteros
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 245, L 245, F 98, S 8, H TE 5320, I/A 3 (05/02/2020)
CVE: BORME-A-2020-35-44
- Otras modificaciones estatutarias: Artículo de los Estatutos : ARTICULO 2º.- Objeto social.- Estará constituido por el alquiler no financiero de viviendas, garajes y trasteros.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 245, L 245, F 98, S 8, H TE 5320, I/A 3 (05/02/2020)
CVE: BORME-A-2020-35-44
- Cambio del Organo de Administración: Administrador único a Administradores solidarios
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 245, L 245, F 98, S 8, H TE 5320, I/A 2 (28/12/2011)
CVE: BORME-A-2012-20-44
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 245, L 245, F 98, S 8, H TE 5320, I/A 2 (28/12/2011)
CVE: BORME-A-2012-20-44
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 245, L 245, F 98, S 8, H TE 5320, I/A 2 (28/12/2011)
CVE: BORME-A-2012-20-44
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 245, L 245, F 97, S 8, H TE 5320, I/A 1 (20/09/2011)
CVE: BORME-A-2011-187-44