PROMOCIONES C.I.M. SA - EXTINGUIDA
Dirección social Cl Santa Anna, 1
Código Postal 03801
Municipio Alcoy/Alcoi
Provincia Alicante/Alacant
Mapa Ver Mapa
Razón Social PROMOCIONES C.I.M. SA
CIF A03277837
Capital Social 1272683.61 Euros
Actividad Promoción inmobiliaria
Órgano Administración Consejo de administración
VINCULACIONES DE PROMOCIONES C.I.M. SA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE PROMOCIONES C.I.M. SA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Blanes Monllor Jorge Mauro | Consejero | 22/05/2009 | 03/10/2017 |
Canto Jorda Jorge Isidro | Apoderado Solidario | 03/10/2017 | |
Espi Gilabert Ezequiel | Apoderado Mancomunado | 03/10/2017 | |
Ilario Frau Francisco | Apoderado | 03/10/2017 | |
Monllor Raduan Jose | Apoderado Mancomunado | 03/10/2017 | |
Reig Berlanga Jose | Liquidador Mancomunado | 29/09/2017 | 03/10/2017 |
Savall Cotaina Antonio | Liquidador Mancomunado | 29/09/2017 | 03/10/2017 |
Savall Monzonis Antonio | Apoderado Mancomunado | 03/10/2017 | |
Terol Carbonell Jose | Liquidador Mancomunado | 29/09/2017 | 03/10/2017 |
Terol Carbonell Jose | Apoderado Mancomunado | 03/10/2017 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE PROMOCIONES C.I.M. SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3540 , F 86, S 8, H A 14876, I/A 14 (03/10/2017)
CVE: BORME-A-2017-195-03
Apoderado Mancomunado
Apoderado Solidario
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3540 , F 86, S 8, H A 14876, I/A 14 (03/10/2017)
CVE: BORME-A-2017-195-03
Liquidador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3540 , F 86, S 8, H A 14876, I/A 14 (03/10/2017)
CVE: BORME-A-2017-195-03
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1467 , F 213, S 8, H A 14876, I/A 13 (29/09/2017)
CVE: BORME-A-2017-195-03
Liquidador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1467 , F 213, S 8, H A 14876, I/A 13 (29/09/2017)
CVE: BORME-A-2017-195-03
Consejero
Presidente
Secretario
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1467 , F 213, S 8, H A 14876, I/A 13 (29/09/2017)
CVE: BORME-A-2017-195-03
Consejero
Presidente
Secretario
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1467 , F 213, S 8, H A 14876, I/A 12 (20/07/2012)
CVE: BORME-A-2012-146-03
Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1467 , F 213, S 8, H A 14876, I/A 12 (20/07/2012)
CVE: BORME-A-2012-146-03
Consejero Delegado Mancomunado
Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1467 , F 213, S 8, H A 14876, I/A 12 (20/07/2012)
CVE: BORME-A-2012-146-03
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/07/2011)
CVE: BORME-B-2011-151-03