PROMOCIONES BOSSOT SL - EXTINGUIDA
Dirección social Cl Tavern, 11
Código Postal 08021
Municipio Barcelona
Provincia Barcelona
Mapa Ver Mapa
Razón Social PROMOCIONES BOSSOT SL
CIF B63886824
Actividad Promoción inmobiliaria
Fecha de Constitución 20/06/2005
VINCULACIONES DE PROMOCIONES BOSSOT SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE PROMOCIONES BOSSOT SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
BMR ADVOCATS I ECONOMISTES SLP | Administrador Concursal | 19/03/2013 | 23/04/2013 |
Moreno Hernaez Montserrat | REP.ADM.CONC | 19/03/2013 | 23/04/2013 |
Reyes Martorell Joan | Apoderado | 10/07/2009 | 23/04/2013 |
Reyes Martorell Joan | Liquidador | 08/02/2012 | 19/03/2013 |
Batlle Riera Antonio | Secretario | 08/02/2012 | |
Batlle Riera Antonio | Consejero | 08/02/2012 | |
Garcia Ros Luis | Presidente | 08/02/2012 | |
Garcia Ros Luis | Consejero | 08/02/2012 | |
Morgades Tena Miguel | REPR.143 RRM | 08/02/2012 | |
PROMOCIONES AGULLO 2005 SL | Consejero | 08/02/2012 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE PROMOCIONES BOSSOT SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38011 , F 62, S 8, H B 311465, I/A 11 (23/04/2013)
CVE: BORME-A-2013-81-08
- JUZGADO MERCANTIL 1 DE BARCELONA, PROCEDIMIENTO CONCURSO VOLUNTARIO 764/2012, AUTO FIRME DE FECHA 12/03/2013, CONCLUSION DEL CONCURSO VOLUNTARIO DE LA SOCIEDAD
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38011 , F 62, S 8, H B 311465, I/A 11 (23/04/2013)
CVE: BORME-A-2013-81-08
- JUZGADO MERCANTIL 1 DE BARCELONA, PROCEDIMIENTO ABREVIADO DE CONCURSO VOLUNTARIO 764/2012, AUTO FIRME DE FECHA 04/12/2012, DECLARACION DE CONCURSO VOLUNTARIO Y APERTURA DE LA FASEDE LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37761 , F 94, S 8, H B 311465, I/A 10 (19/03/2013)
CVE: BORME-A-2013-58-08
Administrador Concursal
REP.ADM.CONC
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37761 , F 94, S 8, H B 311465, I/A 10 (19/03/2013)
CVE: BORME-A-2013-58-08
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37761 , F 94, S 8, H B 311465, I/A 10 (19/03/2013)
CVE: BORME-A-2013-58-08
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37761 , F 94, S 8, H B 311465, I/A 9 (08/02/2012)
CVE: BORME-A-2012-34-08
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37761 , F 94, S 8, H B 311465, I/A 9 (08/02/2012)
CVE: BORME-A-2012-34-08
Consejero Delegado
Presidente
REPR.143 RRM
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37761 , F 94, S 8, H B 311465, I/A 9 (08/02/2012)
CVE: BORME-A-2012-34-08
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/09/2011)
CVE: BORME-B-2011-204-08
- CL TAVERN Num.11 P.EN PTA.2 (BARCELONA)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37761 , F 94, S 8, H B 311465, I/A 8 (10/01/2011)
CVE: BORME-A-2011-13-08