PROMOCIONES ALCALAINAS SA - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Virgen del Coro, 20
Código Postal 28027
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Razón Social PROMOCIONES ALCALAINAS SA
CIF A79145108
Actividad Construcción de edificios residenciales
Órgano Administración Consejo de administración
VINCULACIONES DE PROMOCIONES ALCALAINAS SA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE PROMOCIONES ALCALAINAS SA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Mediavilla Olive Marta | Consejero | 20/01/2010 | 05/09/2023 |
Mediavilla Olive Marta | Secretario | 20/01/2010 | 05/09/2023 |
Mediavilla Olive Marta | Consejero Delegado Mancomunado | 20/01/2010 | 05/09/2023 |
Mediavilla Olive Patricia | Consejero | 20/01/2010 | 05/09/2023 |
Mediavilla Olive Raquel | Consejero | 20/01/2010 | 05/09/2023 |
Mediavilla Olive Raquel | Consejero Delegado Mancomunado | 20/01/2010 | 05/09/2023 |
Medina Gonzalez Fernando | Consejero | 20/01/2010 | 05/09/2023 |
Medina Gonzalez Fernando | Liquidador | 05/09/2023 | 05/09/2023 |
Medina Gonzalez Fernando | Presidente | 20/01/2010 | 05/09/2023 |
Medina Gonzalez Fernando | Consejero Delegado Mancomunado | 20/01/2010 | 05/09/2023 |
ACTOS BORME DE PROMOCIONES ALCALAINAS SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5249 , F 212, S 8, H M 86035, I/A 10 (05/09/2023)
CVE: BORME-A-2023-174-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5249 , F 212, S 8, H M 86035, I/A 10 (05/09/2023)
CVE: BORME-A-2023-174-28
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5249 , F 212, S 8, H M 86035, I/A 10 (05/09/2023)
CVE: BORME-A-2023-174-28
Consejero Delegado Mancomunado
Consejero
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5249 , F 212, S 8, H M 86035, I/A 10 (05/09/2023)
CVE: BORME-A-2023-174-28
Consejero Delegado Mancomunado
Consejero
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5249 , F 211, S 8, H M 86035, I/A 9 (14/11/2022)
CVE: BORME-A-2022-221-28
Consejero Delegado Mancomunado
Consejero
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5249 , F 211, S 8, H M 86035, I/A 8 (12/01/2017)
CVE: BORME-A-2017-13-28
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/09/2010)
CVE: BORME-B-2010-199-28
- 2008
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/01/2010)
CVE: BORME-B-2010-26-28
Consejero Delegado Mancomunado
Consejero
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5249 , F 211, S 8, H M 86035, I/A 7 (20/01/2010)
CVE: BORME-A-2010-21-28