PROMOCIONES AKORAN SA - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Leon y Castillo, 276
Municipio Las Palmas de Gran Canaria
Provincia Las Palmas
Razón Social PROMOCIONES AKORAN SA
CIF A35104728
Capital Social 60101.22 Euros
Actividad Promoción inmobiliaria
Órgano Administración Consejo de administración
VINCULACIONES DE PROMOCIONES AKORAN SA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE PROMOCIONES AKORAN SA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Del Castillo Cruz Manuel | Consejero Delegado Mancomunado | 02/08/2010 | 10/02/2014 |
Del Castillo Cruz Manuel | Consejero | 02/08/2010 | 10/02/2014 |
Esquivel Astelarra Javier | Consejero Delegado Mancomunado | 02/08/2010 | 10/02/2014 |
Esquivel Astelarra Javier | Consejero | 02/08/2010 | 10/02/2014 |
Flick Juergen Christian | Presidente | 02/08/2010 | 10/02/2014 |
Flick Juergen Christian | Consejero Delegado Mancomunado | 02/08/2010 | 10/02/2014 |
Flick Juergen Christian | Consejero | 02/08/2010 | 10/02/2014 |
Mostoles Sacristan Emilio | Secretario | 02/08/2010 | 10/02/2014 |
Mostoles Sacristan Emilio | Consejero Delegado Mancomunado | 02/08/2010 | 10/02/2014 |
Mostoles Sacristan Emilio | Consejero | 02/08/2010 | 10/02/2014 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE PROMOCIONES AKORAN SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1450 , F 194, S 8, H GC 22002, I/A 7 (10/02/2014)
CVE: BORME-A-2014-32-35
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1450 , F 194, S 8, H GC 22002, I/A 7 (10/02/2014)
CVE: BORME-A-2014-32-35
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1450 , F 194, S 8, H GC 22002, I/A 7 (10/02/2014)
CVE: BORME-A-2014-32-35
Consejero Delegado Mancomunado
Consejero
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1450 , F 194, S 8, H GC 22002, I/A 7 (10/02/2014)
CVE: BORME-A-2014-32-35
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/09/2011)
CVE: BORME-B-2011-182-35
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/10/2010)
CVE: BORME-B-2010-212-35
- Otras modificaciones estatutarias: Artículo de los estatutos: 5. Capital.-
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1450 , F 194, S 8, H GC 22002, I/A 6 (02/08/2010)
CVE: BORME-A-2010-155-35
Capital Anterior: | 530.303,03 | Euros |
Disminución de capital | 470.201,81 | Euros |
Capital Actual: | 60.101,22 | Euros |
Porcentaje: | 88,67 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1450 , F 194, S 8, H GC 22002, I/A 6 (02/08/2010)
CVE: BORME-A-2010-155-35
Consejero Delegado Mancomunado
Consejero
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1450 , F 194, S 8, H GC 22002, I/A 6 (02/08/2010)
CVE: BORME-A-2010-155-35
Consejero Delegado Mancomunado
Consejero
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1450 , F 194, S 8, H GC 22002, I/A 6 (02/08/2010)
CVE: BORME-A-2010-155-35