PROMOCIONES ABRIL MORENILLA SL - EXTINGUIDA
Razón Social PROMOCIONES ABRIL MORENILLA SL
CIF B73422693
Capital Social 250000.0 Euros
Actividad Promoción inmobiliaria
Fecha de Constitución 07/02/2006
Órgano Administración Administrador único
Propietario Jesus Abril Morenilla
VINCULACIONES DE PROMOCIONES ABRIL MORENILLA SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE PROMOCIONES ABRIL MORENILLA SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Isabel-agustina Abril Sanchez | Liquidador | 30/06/2023 | 30/06/2023 |
Jesus Abril Morenilla | Administrador Unico | 02/02/2010 | 30/06/2023 |
Jesus Abril Morenilla | Socio Unico | 02/02/2010 | 30/06/2023 |
Jose Maria Abril Sanchez | Apoderado | 25/11/2010 | 30/06/2023 |
Jesus Abril Morenilla | Administrador Mancomunado | 02/02/2010 | |
Pedro Abril Morenilla | Administrador Mancomunado | 02/02/2010 |
ACTOS BORME DE PROMOCIONES ABRIL MORENILLA SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2329 , F 168, S 8, H MU 55791, I/A 5 (30/06/2023)
CVE: BORME-A-2023-129-30
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2329 , F 168, S 8, H MU 55791, I/A 5 (30/06/2023)
CVE: BORME-A-2023-129-30
- Cambio del Organo de Administración: Administrador único a Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2329 , F 168, S 8, H MU 55791, I/A 5 (30/06/2023)
CVE: BORME-A-2023-129-30
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2329 , F 168, S 8, H MU 55791, I/A 5 (30/06/2023)
CVE: BORME-A-2023-129-30
Administrador Unico
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2329 , F 168, S 8, H MU 55791, I/A 5 (30/06/2023)
CVE: BORME-A-2023-129-30
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2329 , F 164, S 8, H MU 55791, I/A 1 C (13/06/2023)
CVE: BORME-A-2023-115-30
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2329 , F 166, S 8, H MU 55791, I/A A (18/06/2020)
CVE: BORME-A-2020-121-30
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/09/2011)
CVE: BORME-B-2011-199-30
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/11/2010)
CVE: BORME-B-2011-7-30
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2329 , F 166, S 8, H MU 55791, I/A 4 (25/11/2010)
CVE: BORME-A-2010-232-30