PROMOCION Y GESTION PATRIMONIAL DORICO 2013 SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Cristo Agonias, 4
Código Postal 29120
Municipio Alhaurín el Grande
Provincia Málaga
Mapa Ver Mapa
Razón Social PROMOCION Y GESTION PATRIMONIAL DORICO 2013 SL
CIF B93264018
Capital Social 3000.0 Euros
Actividad
Fecha de Constitución 11/06/2013
Órgano Administración Administradores mancomunados
VINCULACIONES DE PROMOCION Y GESTION PATRIMONIAL DORICO 2013 SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE PROMOCION Y GESTION PATRIMONIAL DORICO 2013 SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Gallego Gallego Cristobal | Administrador Mancomunado | 31/01/2014 | 24/01/2024 |
Gallego Gallego Cristobal | Liquidador Mancomunado | 24/01/2024 | 24/01/2024 |
Zea Guerrero Jose Maria | Administrador Mancomunado | 31/01/2014 | 24/01/2024 |
Zea Guerrero Jose Maria | Liquidador Mancomunado | 24/01/2024 | 24/01/2024 |
Gallego Gallego Cristobal | Administrador Unico | 13/06/2013 | 31/01/2014 |
Gonzalez Gallego Margarita Inmaculada | Socio Unico | 13/06/2013 | 31/01/2014 |
ACTOS BORME DE PROMOCION Y GESTION PATRIMONIAL DORICO 2013 SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5150, L 4057, F 132, S 8, H MA118633, I/A 3 (24/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-22-29
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5150, L 4057, F 132, S 8, H MA118633, I/A 3 (24/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-22-29
Liquidador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5150, L 4057, F 132, S 8, H MA118633, I/A 3 (24/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-22-29
Administrador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5150, L 4057, F 132, S 8, H MA118633, I/A 3 (24/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-22-29
- Cambio del Organo de Administración: Administrador único a Administradores mancomunados
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5150, L 4057, F 132, S 8, H MA118633, I/A 2 (31/01/2014)
CVE: BORME-A-2014-28-29
Administrador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5150, L 4057, F 132, S 8, H MA118633, I/A 2 (31/01/2014)
CVE: BORME-A-2014-28-29
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5150, L 4057, F 132, S 8, H MA118633, I/A 2 (31/01/2014)
CVE: BORME-A-2014-28-29
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5150, L 4057, F 132, S 8, H MA118633, I/A 2 (31/01/2014)
CVE: BORME-A-2014-28-29
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5150, L 4057, F 132, S 8, H MA118633, I/A 1 (13/06/2013)
CVE: BORME-A-2013-118-29
Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5150, L 4057, F 132, S 8, H MA118633, I/A 1 (13/06/2013)
CVE: BORME-A-2013-118-29