PROMOCION JAVEASUR SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Laguna del Marquesado, 53
Código Postal 28021
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Mapa Ver Mapa
Razón Social PROMOCION JAVEASUR SL
CIF B03435211
Actividad Promoción inmobiliaria
Nombres Anteriores
- PROMOCION JAVEASUR SA
Órgano Administración Consejo de administración
VINCULACIONES DE PROMOCION JAVEASUR SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE PROMOCION JAVEASUR SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Barcelo Oliva Rafael | Consejero | 18/07/2012 | 14/02/2017 |
Gallego Sanchez Bermejo Nuria | Consejero Delegado Solidario | 18/07/2012 | 14/02/2017 |
Gallego Sanchez Bermejo Nuria | Secretario | 16/01/2009 | 14/02/2017 |
Gallego Sanchez Bermejo Nuria | Consejero | 16/01/2009 | 14/02/2017 |
Gallego Sanchez Francisco | Consejero Delegado Solidario | 18/07/2012 | 14/02/2017 |
Gallego Sanchez Francisco | Presidente | 21/06/2010 | 14/02/2017 |
Gallego Sanchez Francisco | Consejero | 21/06/2010 | 14/02/2017 |
Gallego Sanchez Francisco | Liquidador | 14/02/2017 | 14/02/2017 |
Aroco Romero Francisco | Consejero Delegado Mancomunado | 21/06/2010 | 18/07/2012 |
Aroco Romero Francisco | Consejero | 21/06/2010 | 18/07/2012 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE PROMOCION JAVEASUR SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 20320 , F 180, S 8, H M 359267, I/A 11 (14/02/2017)
CVE: BORME-A-2017-37-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 20320 , F 180, S 8, H M 359267, I/A 11 (14/02/2017)
CVE: BORME-A-2017-37-28
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 20320 , F 180, S 8, H M 359267, I/A 11 (14/02/2017)
CVE: BORME-A-2017-37-28
Consejero Delegado Solidario
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 20320 , F 180, S 8, H M 359267, I/A 11 (14/02/2017)
CVE: BORME-A-2017-37-28
Consejero Delegado Solidario
Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 20320 , F 179, S 8, H M 359267, I/A 10 (18/07/2012)
CVE: BORME-A-2012-144-28
Consejero Delegado Mancomunado
Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 20320 , F 179, S 8, H M 359267, I/A 10 (18/07/2012)
CVE: BORME-A-2012-144-28
Consejero Delegado Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 20320 , F 179, S 8, H M 359267, I/A 9 (11/08/2011)
CVE: BORME-A-2011-161-28
Empresa: PROMOCION JAVEASUR SA
- C/ LAGUNA DEL MARQUESADO 53-G (MADRID)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 20320 , F 177, S 8, H M 359267, I/A 8 (20/05/2011)
CVE: BORME-A-2011-104-28
Empresa: PROMOCION JAVEASUR SA
- Otras modificaciones estatutarias: - Modificación y nueva redacción de los Estatutos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 20320 , F 177, S 8, H M 359267, I/A 8 (20/05/2011)
CVE: BORME-A-2011-104-28
Empresa: PROMOCION JAVEASUR SA
Consejero Delegado Mancomunado
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 20320 , F 177, S 8, H M 359267, I/A 8 (20/05/2011)
CVE: BORME-A-2011-104-28