PROMOCION DE EDUCACION CATOLICA SL - EXTINGUIDA
Dirección social Cl Quevedo, 2
Código Postal 46001
Municipio València
Provincia Valencia
Mapa Ver Mapa
Razón Social PROMOCION DE EDUCACION CATOLICA SL
CIF B98315799
Capital Social 30000.0 Euros
Actividad Educación primaria
Fecha de Constitución 01/01/2011
Órgano Administración Administrador único
Propietario Fundacion Universidad Catolica De Valencia San Vic
VINCULACIONES DE PROMOCION DE EDUCACION CATOLICA SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE PROMOCION DE EDUCACION CATOLICA SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Del Olmo Hoyos Marta | Liquidador Mancomunado | 27/01/2016 | 27/01/2016 |
Fundacion Universidad Catolica De Valencia San Vic | Administrador Unico | 04/08/2015 | 27/01/2016 |
Fundacion Universidad Catolica De Valencia San Vic | Socio Unico | 04/08/2015 | 27/01/2016 |
Orero Clavero Antonio Jose | Liquidador Mancomunado | 27/01/2016 | 27/01/2016 |
JAFRE GESTION SL | Socio Unico | 27/05/2014 | 04/08/2015 |
JAFRE GESTION SL | Administrador Unico | 27/05/2014 | 04/08/2015 |
Morote Sarrion Juan | Administrador Unico | 03/02/2011 | 27/05/2014 |
ACTOS BORME DE PROMOCION DE EDUCACION CATOLICA SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9274, L 6557, F 116, S 8, H V 141973, I/A 6 (27/01/2016)
CVE: BORME-A-2016-22-46
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9274, L 6557, F 116, S 8, H V 141973, I/A 6 (27/01/2016)
CVE: BORME-A-2016-22-46
- Cambio del Organo de Administración: Administrador único a Liquidadores Mancomunados
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9274, L 6557, F 116, S 8, H V 141973, I/A 6 (27/01/2016)
CVE: BORME-A-2016-22-46
Liquidador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9274, L 6557, F 116, S 8, H V 141973, I/A 6 (27/01/2016)
CVE: BORME-A-2016-22-46
Administrador Unico
Liquidador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9274, L 6557, F 116, S 8, H V 141973, I/A 6 (27/01/2016)
CVE: BORME-A-2016-22-46
- C/ QUEVEDO 2 (VALENCIA)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9274, L 6557, F 115, S 8, H V 141973, I/A 5 (04/08/2015)
CVE: BORME-A-2015-151-46
Nuevo Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9274, L 6557, F 115, S 8, H V 141973, I/A 4 (04/08/2015)
CVE: BORME-A-2015-151-46
- A los efectos del Art. 143 del RRM se deja constancia que la persona física designada por la FUNDACION UNIVERSIDAD CATOLICA DE VALENCIA SAN VICENTE MARTIR, para que la represente en el desempeño de las funciones como administradora única es Don Antonio José Orero Clavero, con DNI-NIF 29.173.363-W
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9274, L 6557, F 115, S 8, H V 141973, I/A 3 (04/08/2015)
CVE: BORME-A-2015-151-46
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9274, L 6557, F 115, S 8, H V 141973, I/A 3 (04/08/2015)
CVE: BORME-A-2015-151-46
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9274, L 6557, F 115, S 8, H V 141973, I/A 3 (04/08/2015)
CVE: BORME-A-2015-151-46