PROMOCION DE EDIFICACIONES SETAVIS SA - EXTINGUIDA
Provincia Valencia
Razón Social PROMOCION DE EDIFICACIONES SETAVIS SA
CIF A46041307
Actividad Promoción inmobiliaria
Órgano Administración Consejo de administración
VINCULACIONES DE PROMOCION DE EDIFICACIONES SETAVIS SA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE PROMOCION DE EDIFICACIONES SETAVIS SA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Garcia Gonzalez Jose | Liquidador Solidario | 23/07/2013 | 23/07/2013 |
Garcia Gonzalez Jose | Presidente | 14/11/2012 | 23/07/2013 |
Garcia Gonzalez Jose | Consejero Delegado | 14/11/2012 | 23/07/2013 |
Garcia Gonzalez Jose | Consejero | 14/11/2012 | 23/07/2013 |
Garcia Serra Lorenzo Juan | Liquidador Solidario | 23/07/2013 | 23/07/2013 |
Garcia Serra Lorenzo Juan | Secretario | 14/11/2012 | 23/07/2013 |
Garcia Serra Lorenzo Juan | Consejero | 14/11/2012 | 23/07/2013 |
Garcia Serrano Jose Manuel | Liquidador Solidario | 23/07/2013 | 23/07/2013 |
Garcia Serrano Jose Manuel | Consejero | 14/11/2012 | 23/07/2013 |
Garcia Gonzalez Jose | Presidente | 30/08/2012 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE PROMOCION DE EDIFICACIONES SETAVIS SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4611, L 1921, F 45, S 8, H V 28470, I/A 14 (23/07/2013)
CVE: BORME-A-2013-143-46
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4611, L 1921, F 45, S 8, H V 28470, I/A 14 (23/07/2013)
CVE: BORME-A-2013-143-46
- Cambio del Organo de Administración: Consejo de administración a Liquidadores Solidarios
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4611, L 1921, F 45, S 8, H V 28470, I/A 14 (23/07/2013)
CVE: BORME-A-2013-143-46
Liquidador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4611, L 1921, F 45, S 8, H V 28470, I/A 14 (23/07/2013)
CVE: BORME-A-2013-143-46
Consejero Delegado
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4611, L 1921, F 45, S 8, H V 28470, I/A 14 (23/07/2013)
CVE: BORME-A-2013-143-46
Consejero Delegado
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4611, L 1921, F 45, S 8, H V 28470, I/A 13 (14/11/2012)
CVE: BORME-A-2012-225-46
Consejero Delegado
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4611, L 1921, F 45, S 8, H V 28470, I/A 12 M (30/08/2012)
CVE: BORME-A-2012-180-46
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/08/2011)
CVE: BORME-B-2011-162-46
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/08/2010)
CVE: BORME-B-2010-176-46
- 2008
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/08/2009)
CVE: BORME-B-2009-172-46