PROMOCIO D'HABITATGES CASTELLARNAU SL - EXTINGUIDA
Provincia Barcelona
Razón Social PROMOCIO D'HABITATGES CASTELLARNAU SL
Capital Social 97662.5 Euros
Actividad Promoción inmobiliaria
Órgano Administración Administradores mancomunados
VINCULACIONES DE PROMOCIO D'HABITATGES CASTELLARNAU SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE PROMOCIO D'HABITATGES CASTELLARNAU SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
SACRESA TERRENOS PROMOCION SL | Administrador Mancomunado | 11/01/2010 | 07/05/2010 |
Sanahuja Escofet Francisco Javier | REPR.143 RRM | 11/01/2010 | 07/05/2010 |
SANAHUJA ESCOFET INMOBILIARIA SL | Administrador Mancomunado | 11/01/2010 | 07/05/2010 |
Sanahuja Escofet Juan Manuel | REPR.143 RRM | 11/01/2010 | 07/05/2010 |
De Felipe Boente Victor | Consejero | 29/07/2009 | |
Dura Mena Jorge | Secretario No Consejero | 29/07/2009 | |
Sanahuja Escofet Roman | Presidente | 29/07/2009 | |
Sanahuja Escofet Roman | Consejero | 29/07/2009 | |
Sanahuja Escofet Roman | Consejero Delegado | 29/07/2009 | |
Usandizaga Usandizaga Pablo | Consejero | 29/07/2009 |
ACTOS BORME DE PROMOCIO D'HABITATGES CASTELLARNAU SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41628 , F 181, S 8, H B 194834, I/A 19 (07/05/2010)
CVE: BORME-A-2010-95-08
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/03/2010)
CVE: BORME-B-2010-72-08
- 2008
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/02/2010)
CVE: BORME-B-2010-53-08
- 2007
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/01/2010)
CVE: BORME-B-2010-32-08
Administrador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33446 , F 130, S 8, H B 194834, I/A 18 (11/01/2010)
CVE: BORME-A-2010-14-08
Capital Anterior: | 150.250,00 | Euros |
Disminución de capital | 52.587,50 | Euros |
Capital Actual: | 97.662,50 | Euros |
Porcentaje: | 35,00 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33446 , F 129, S 8, H B 194834, I/A 17 (11/01/2010)
CVE: BORME-A-2010-14-08
- Otras modificaciones estatutarias: ART.14.- FIJACION DEL INICIO Y CIERRE DEL EJERCICIO SOCIAL,INICIANDOSE EL DIA 31 DE MARZO Y FINALIZANDO EL 30 DE MARZODE CADA AÑO
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33446 , F 129, S 8, H B 194834, I/A 16 (11/01/2010)
CVE: BORME-A-2010-14-08
Consejero Delegado
Presidente
Secretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33446 , F 129, S 8, H B 194834, I/A 15 (29/07/2009)
CVE: BORME-A-2009-150-08