PROMOBOWLING LEVANTE SA - EXTINGUIDA
Dirección social Avda de Bruselas, 26
Código Postal 28108
Municipio Alcobendas
Provincia Madrid
Mapa Ver Mapa
Razón Social PROMOBOWLING LEVANTE SA
CIF A82940370
Capital Social 100000.0 Euros
Actividad Otras actividades recreativas y de entretenimiento
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE PROMOBOWLING LEVANTE SA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE PROMOBOWLING LEVANTE SA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Fornieles Cañadas Jose Jesus | Liquidador | 01/06/2023 | 01/06/2023 |
Forniles Cañadas Jose Jesus | Administrador Unico | 06/05/2022 | 01/06/2023 |
Martinez Sampedro Maria Del Carmen | Administrador Unico | 23/01/2014 | 06/05/2022 |
Martinez Sampedro Carmen | Administrador Solidario | 11/04/2011 | 23/01/2014 |
Martinez Sampedro Encarnacion | Administrador Solidario | 11/04/2011 | 23/01/2014 |
ACTOS BORME DE PROMOBOWLING LEVANTE SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 16361 , F 56, S 8, H M 277973, I/A 16 (01/06/2023)
CVE: BORME-A-2023-107-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 16361 , F 56, S 8, H M 277973, I/A 16 (01/06/2023)
CVE: BORME-A-2023-107-28
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 16361 , F 56, S 8, H M 277973, I/A 16 (01/06/2023)
CVE: BORME-A-2023-107-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 16361 , F 56, S 8, H M 277973, I/A 16 (01/06/2023)
CVE: BORME-A-2023-107-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 16361 , F 56, S 8, H M 277973, I/A 15 (06/05/2022)
CVE: BORME-A-2022-91-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 16361 , F 56, S 8, H M 277973, I/A 15 (06/05/2022)
CVE: BORME-A-2022-91-28
Capital Anterior: | 500.000,00 | Euros |
Disminución de capital | 400.000,00 | Euros |
Capital Actual: | 100.000,00 | Euros |
Porcentaje: | 80,00 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 16361 , F 55, S 8, H M 277973, I/A 14 (28/07/2014)
CVE: BORME-A-2014-148-28
- MODIFICADOS LOS ARTICULOS 24, 25, 27, 28 Y 29 DE LOS ESTATUTOS SOCIALES
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 16361 , F 54, S 8, H M 277973, I/A 13 (23/01/2014)
CVE: BORME-A-2014-20-28
- Cambio del Organo de Administración: Administradores solidarios a Administrador único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 16361 , F 54, S 8, H M 277973, I/A 13 (23/01/2014)
CVE: BORME-A-2014-20-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 16361 , F 54, S 8, H M 277973, I/A 13 (23/01/2014)
CVE: BORME-A-2014-20-28