PROMELAND GESTION PROMOCIONES Y ALQUILERES SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Barca, 2
Código Postal 11130
Municipio Chiclana de la Frontera
Provincia Cádiz
Mapa Ver Mapa
Razón Social PROMELAND GESTION PROMOCIONES Y ALQUILERES SL
CIF B72334014
Capital Social 3000.0 Euros
Fecha de Constitución 08/06/2017
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE PROMELAND GESTION PROMOCIONES Y ALQUILERES SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE PROMELAND GESTION PROMOCIONES Y ALQUILERES SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Ismael Macias Gomez | Liquidador | 30/11/2023 | 30/11/2023 |
Ismael Macias Gomez | Administrador Unico | 30/11/2023 | |
Macias Carmona Melchor | Apoderado Mancomunado | 06/07/2017 | 30/11/2023 |
Macias Gomez Ismael | Administrador Unico | 08/06/2017 | 30/11/2023 |
Ortiz Chaves Andres | Apoderado Mancomunado | 06/07/2017 | 30/11/2023 |
ACTOS BORME DE PROMELAND GESTION PROMOCIONES Y ALQUILERES SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2241 , F 94, S 8, H CA 51598, I/A 4 (30/11/2023)
CVE: BORME-A-2023-233-11
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2241 , F 94, S 8, H CA 51598, I/A 4 (30/11/2023)
CVE: BORME-A-2023-233-11
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2241 , F 94, S 8, H CA 51598, I/A 4 (30/11/2023)
CVE: BORME-A-2023-233-11
Administrador Unico
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2241 , F 94, S 8, H CA 51598, I/A 4 (30/11/2023)
CVE: BORME-A-2023-233-11
- Otras modificaciones estatutarias: ARTICULO 9º RESUMEN
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2241 , F 93, S 8, H CA 51598, I/A 3 (25/01/2018)
CVE: BORME-A-2018-24-11
Apoderado Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2241 , F 92, S 8, H CA 51598, I/A 2 (06/07/2017)
CVE: BORME-A-2017-134-11
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2241 , F 91, S 8, H CA 51598, I/A 1 (08/06/2017)
CVE: BORME-A-2017-114-11
Dirección:C/ BARCA 2 DERECHA (CHICLANA DE LA FRONTERA)
Comienzo de operaciones:08/06/17
Capital:3.000,00 Euros
Objeto social:1.- Construcción, instalaciones y mantenimiento. 2.- Comercio al por mayor y al por menor. Distribución comercial. Importación y exportación. 3.- Actividades inmobiliarias. 4.- Industrias manufactureras y textiles. 5.- Turismo, hostelería y restauración. 6.- Prestación de servicios. Actividades de g
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2241 , F 91, S 8, H CA 51598, I/A 1 (08/06/2017)
CVE: BORME-A-2017-114-11