PROMEDIBE SA - EXTINGUIDA
Dirección social Cl Arago, 383
Municipio Barcelona
Provincia Barcelona
Razón Social PROMEDIBE SA
CIF A61108262
Actividad Promoción inmobiliaria
Órgano Administración Administradores mancomunados
Auditor DELOITTE AUDITORES SL
VINCULACIONES DE PROMEDIBE SA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE PROMEDIBE SA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Boal Gonzalez Jesus Carlos | Apoderado | 09/02/2010 | 11/01/2016 |
Borregon Baquero Mario Manuel | Apoderado | 09/02/2010 | 11/01/2016 |
DELOITTE AUDITORES SL | Auditor | 11/01/2012 | 11/01/2016 |
DELOITTE AUDITORES SL | Auditor | 01/03/2011 | 11/01/2016 |
DELOITTE AUDITORES SL | Auditor | 30/01/2009 | 11/01/2016 |
DELOITTE AUDITORES SL | Auditor | 04/06/2010 | 11/01/2016 |
Ibañez Albert Emiliano | Apoderado | 09/02/2010 | 11/01/2016 |
Martos De La Torre Carmen | Apoderado | 09/02/2010 | 11/01/2016 |
Roqueta Rodriguez Angels | Administrador Concursal | 10/04/2012 | 11/01/2016 |
Santos Cabezon Genoveva | Apoderado | 09/02/2010 | 11/01/2016 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE PROMEDIBE SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37999 , F 53, S 8, H B 152127, I/A 45 (11/01/2016)
CVE: BORME-A-2016-10-08
- JUZGADO MERCANTIL 2 DE BARCELONA, PROCEDIMIENTO CONCURSO VOLUNTARIO 91/2012, AUTO FIRME DE FECHA 09/12/2015, CONCLUSION DEL CONCURSO VOLUNTARIO DE LA SOCIEDAD
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37999 , F 53, S 8, H B 152127, I/A 45 (11/01/2016)
CVE: BORME-A-2016-10-08
Administrador Concursal
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37999 , F 53, S 8, H B 152127, I/A 45 (11/01/2016)
CVE: BORME-A-2016-10-08
- Judicial
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37999 , F 53, S 8, H B 152127, I/A 44 (23/04/2013)
CVE: BORME-A-2013-81-08
- JUZGADO MERCANTIL 2 DE BARCELONA, PROCEDIMIENTO CONCURSO VOLUNTARIO 91/2012, AUTOS FIRMES DE FECHAS 21/09/2012: APERTURA DE LA FASE DE LIQUIDACION Y 15/01/2013: APROBACION DEL PLAN DE LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37999 , F 53, S 8, H B 152127, I/A 44 (23/04/2013)
CVE: BORME-A-2013-81-08
Administrador Mancomunado
REPR.143 RRM
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37999 , F 53, S 8, H B 152127, I/A 44 (23/04/2013)
CVE: BORME-A-2013-81-08
- JUZGADO MERCANTIL 2 DE BARCELONA, PROCEDIMIENTO CONCURSO VOLUNTARIO 91/2012, AUTO FIRME DE FECHA 16/02/2012, DECLARACION DE CONCURSO VOLUNTARIO DE LA SOCIEDAD
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37999 , F 52, S 8, H B 152127, I/A 43 (10/04/2012)
CVE: BORME-A-2012-75-08
Administrador Concursal
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37999 , F 52, S 8, H B 152127, I/A 43 (10/04/2012)
CVE: BORME-A-2012-75-08
Auditor
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37999 , F 52, S 8, H B 152127, I/A 42 (11/01/2012)
CVE: BORME-A-2012-16-08
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/09/2011)
CVE: BORME-B-2011-205-08