PROMAR REAL ESTATE 1996 SL - EXTINGUIDA
Dirección social Cl Muntaner, 425
Código Postal 08021
Municipio Barcelona
Provincia Barcelona
Mapa Ver Mapa
Razón Social PROMAR REAL ESTATE 1996 SL
CIF B67067322
Capital Social 3000.0 Euros
Actividad Promoción inmobiliaria
Fecha de Constitución 12/07/2017
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE PROMAR REAL ESTATE 1996 SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE PROMAR REAL ESTATE 1996 SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Costa Valiente Paula | Apoderado Solidario | 17/12/2020 | 08/01/2021 |
De Lisa Jaureguiberry Juan Pedro | Administrador Unico | 21/08/2017 | 08/01/2021 |
Font Torent Pablo | Apoderado Solidario | 17/12/2020 | 08/01/2021 |
Juan Pedro De Lisa Jaureguiberry | Liquidador | 08/01/2021 | 08/01/2021 |
Prim Sastre Alejandro | Apoderado Solidario | 17/12/2020 | 08/01/2021 |
ACTOS BORME DE PROMAR REAL ESTATE 1996 SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46070 , F 88, S 8, H B 508514, I/A 3 (08/01/2021)
CVE: BORME-A-2021-11-08
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46070 , F 88, S 8, H B 508514, I/A 3 (08/01/2021)
CVE: BORME-A-2021-11-08
Administrador Unico
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46070 , F 88, S 8, H B 508514, I/A 3 (08/01/2021)
CVE: BORME-A-2021-11-08
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46070 , F 88, S 8, H B 508514, I/A 2 (17/12/2020)
CVE: BORME-A-2020-249-08
- DECLARACION DE SOCIEDAD UNIPERSONAL, SIENDO SOCIO UNICO JUAN PEDRO DE LISA JAUREGUIBERRY
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46070 , F 87, S 8, H B 508514, I/A 1 (21/08/2017)
CVE: BORME-A-2017-163-08
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46070 , F 87, S 8, H B 508514, I/A 1 (21/08/2017)
CVE: BORME-A-2017-163-08
Dirección:CL MUNTANER 425, LOCAL (BARCELONA)
Comienzo de operaciones:12/07/17
Capital:3.000,00 Euros
Objeto social:PROMOCION Y CONSTRUCCION DE TODA CLASE DE INMUEBLES ASI COMO COMPRA, VENTA, ARRENDAMIENTO DE LOS MISMOS. ESTUDIO Y ASESORAMIENTO, RELACIONADO CON BIENES INMUEBLES, INCLUIDA LA URBANIZACION, ETC
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46070 , F 87, S 8, H B 508514, I/A 1 (21/08/2017)
CVE: BORME-A-2017-163-08