PROLOGIS SPAIN XLVIII SL - EXTINGUIDA
Dirección social Pl Europa, 9
Código Postal 08908
Municipio L'Hospitalet de Llobregat
Provincia Barcelona
Mapa Ver Mapa
Razón Social PROLOGIS SPAIN XLVIII SL
CIF B67261008
Capital Social 3000.0 Euros
Fecha de Constitución 13/07/2018
Órgano Administración Administradores solidarios
VINCULACIONES DE PROLOGIS SPAIN XLVIII SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE PROLOGIS SPAIN XLVIII SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Cecile Tricault | Administrador Solidario | 12/03/2021 | 25/01/2024 |
Cecile Tricault | Liquidador | 25/01/2024 | 25/01/2024 |
Gaetan Pastol | Administrador Solidario | 01/12/2022 | 25/01/2024 |
Gaetan Pastol | Liquidador | 25/01/2024 | 25/01/2024 |
Iain Andrew Currie | Apoderado Mancomunado | 30/08/2018 | 25/01/2024 |
Johan Leendert Hoestra | Apoderado Mancomunado | 30/08/2018 | 25/01/2024 |
Oller Angusto Cristian | Administrador Solidario | 27/11/2019 | 25/01/2024 |
Oller Angusto Cristian | Liquidador | 25/01/2024 | 25/01/2024 |
Piotr Maciej Adamus | Apoderado Mancomunado | 17/12/2019 | 25/01/2024 |
Gareth Alan Gregory | REPR.143 RRM | 18/01/2019 | 19/01/2023 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE PROLOGIS SPAIN XLVIII SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46509 , F 34, S 8, H B 522316, I/A 10 (25/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-23-08
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46509 , F 34, S 8, H B 522316, I/A 10 (25/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-23-08
Administrador Solidario
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46509 , F 34, S 8, H B 522316, I/A 10 (25/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-23-08
Administrador Solidario
REPR.143 RRM
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46509 , F 34, S 8, H B 522316, I/A 9 (19/01/2023)
CVE: BORME-A-2023-18-08
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46509 , F 34, S 8, H B 522316, I/A 8 (01/12/2022)
CVE: BORME-A-2022-235-08
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46509 , F 34, S 8, H B 522316, I/A 7 (18/10/2022)
CVE: BORME-A-2022-204-08
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46509 , F 33, S 8, H B 522316, I/A 6 (12/03/2021)
CVE: BORME-A-2021-55-08
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46509 , F 33, S 8, H B 522316, I/A 6 (12/03/2021)
CVE: BORME-A-2021-55-08
Apoderado Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46509 , F 33, S 8, H B 522316, I/A 5 (17/12/2019)
CVE: BORME-A-2019-245-08
Apoderado Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46509 , F 33, S 8, H B 522316, I/A 5 (17/12/2019)
CVE: BORME-A-2019-245-08