PROLOFER VIVIENDAS SL - EXTINGUIDA
Dirección social Cl Dels Comtes de Bell-Lloc, 138
Código Postal 08014
Municipio Barcelona
Provincia Barcelona
Mapa Ver Mapa
Razón Social PROLOFER VIVIENDAS SL
CIF B63383251
Capital Social 2699840.0 Euros
Actividad Promoción inmobiliaria
Órgano Administración Administrador único
Administrador Único ALFERTE SL
VINCULACIONES DE PROLOFER VIVIENDAS SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE PROLOFER VIVIENDAS SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ALFERTE SL | Administrador Unico | 03/04/2013 | 01/04/2022 |
Fernandez Terron Jose Domingo | REPR.143 RRM | 03/04/2013 | 01/04/2022 |
Lopez Fernandez Aniceto | Apoderado | 03/04/2013 | 01/04/2022 |
Sala Trullols Casimiro | Apoderado | 03/04/2013 | 01/04/2022 |
Fernandez Lopez Alonso | Administrador Solidario | 03/04/2013 | |
Fernandez Terron Jose Domingo | Administrador Solidario | 03/04/2013 | |
Sala Trullols Casimiro | Administrador Solidario | 03/04/2013 |
ACTOS BORME DE PROLOFER VIVIENDAS SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36191 , F 92, S 8, H B 280297, I/A 7 (01/04/2022)
CVE: BORME-A-2022-70-08
Capital Anterior: | 2.200.000,00 | Euros |
Aumento de capital: | 499.840,00 | Euros |
Capital Actual: | 2.699.840,00 | Euros |
Porcentaje: | 22,72 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36191 , F 92, S 8, H B 280297, I/A 6 (19/11/2018)
CVE: BORME-A-2018-226-08
- SOCIEDAD UNIPERSONAL, SOCIO UNICO: "PROMOCIONES LOFER 98 SL"
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36191 , F 92, S 8, H B 280297, I/A 5 (24/04/2013)
CVE: BORME-A-2013-84-08
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36191 , F 91, S 8, H B 280297, I/A 4 (03/04/2013)
CVE: BORME-A-2013-69-08
Administrador Unico
REPR.143 RRM
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36191 , F 91, S 8, H B 280297, I/A 3 (03/04/2013)
CVE: BORME-A-2013-69-08
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36191 , F 91, S 8, H B 280297, I/A 3 (03/04/2013)
CVE: BORME-A-2013-69-08
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/08/2011)
CVE: BORME-B-2011-183-08
- CL COMTES DE BELL-LLOC 138 P.BA PTA.1 (BARCELONA)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36191 , F 90, S 8, H B 280297, I/A 2 (13/05/2011)
CVE: BORME-A-2011-100-08
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/09/2010)
CVE: BORME-B-2010-209-08
- 2008
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/11/2009)
CVE: BORME-B-2009-243-08