PROLAPAR SL - EXTINGUIDA
Dirección social Cl Mura, 3
Código Postal 08035
Municipio Barcelona
Provincia Barcelona
Mapa Ver Mapa
Razón Social PROLAPAR SL
CIF B64127194
Actividad Compraventa de bienes inmobiliarios por cuenta propia
Órgano Administración Administradores solidarios
VINCULACIONES DE PROLAPAR SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE PROLAPAR SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Albalate Calvo Maria Isabel | Administrador Solidario | 05/08/2016 | 29/11/2023 |
Saiz Albalate Ana | Apoderado Solidario | 11/07/2019 | 29/11/2023 |
Saiz Albalate Laura | Apoderado Solidario | 11/07/2019 | 29/11/2023 |
Saiz Casalengua Juan Jose | Administrador Solidario | 05/08/2016 | 29/11/2023 |
Aparici Ferri Oscar David | Administrador Mancomunado | 21/11/2013 | 05/08/2016 |
Saiz Casalengua Juan Jose | Administrador Mancomunado | 21/11/2013 | 05/08/2016 |
Alias Sotomayor Jorge | Administrador Mancomunado | 21/11/2013 | |
Galera Cabrera Rafael Eugenio | Administrador Mancomunado | 21/11/2013 |
ACTOS BORME DE PROLAPAR SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38342 , F 111, S 8, H B 322671, I/A 7 (29/11/2023)
CVE: BORME-A-2023-233-08
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38342 , F 110, S 8, H B 322671, I/A 6 (11/07/2019)
CVE: BORME-A-2019-136-08
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38342 , F 110, S 8, H B 322671, I/A 5 (05/08/2016)
CVE: BORME-A-2016-154-08
Administrador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38342 , F 110, S 8, H B 322671, I/A 5 (05/08/2016)
CVE: BORME-A-2016-154-08
- CL MURA Num.3 (BARCELONA)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38342 , F 109, S 8, H B 322671, I/A 4 (21/11/2013)
CVE: BORME-A-2013-228-08
Administrador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38342 , F 109, S 8, H B 322671, I/A 4 (21/11/2013)
CVE: BORME-A-2013-228-08
Administrador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38342 , F 109, S 8, H B 322671, I/A 4 (21/11/2013)
CVE: BORME-A-2013-228-08
- 2007
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/04/2009)
CVE: BORME-B-2009-93-08