PROJECTSBAGS SL - EXTINGUIDA
Dirección social AVDA DEL TEXTIL 49
Código Postal 46870
Municipio Ontinyent
Provincia Valencia
Razón Social PROJECTSBAGS SL
CIF B01732080
Capital Social 3000.0 Euros
Fecha de Constitución 13/07/2020
Órgano Administración Administradores solidarios
VINCULACIONES DE PROJECTSBAGS SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE PROJECTSBAGS SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Ferri Ibarra Alba | Administrador Solidario | 19/05/2022 | 12/01/2024 |
Ferri Ibarra Alba | Administrador Unico | 12/01/2024 | |
Ferri Ibarra Alba | Liquidador Unico | 12/01/2024 | 12/01/2024 |
Ferri Ibarra Eduardo | Administrador Solidario | 19/05/2022 | 12/01/2024 |
Ferri Soler Eduardo | Apoderado | 28/03/2022 | 12/01/2024 |
Caravaca Ferri Emma | Administrador Mancomunado | 20/07/2020 | 19/05/2022 |
Ferri Ibarra Alba | Administrador Mancomunado | 20/07/2020 | 19/05/2022 |
Ferri Soler Eduardo | Apoderado Mancomunado | 20/07/2020 | 17/03/2022 |
Ferri Soler Lina | Apoderado Mancomunado | 20/07/2020 | 17/03/2022 |
ACTOS BORME DE PROJECTSBAGS SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10841, L 8120, F 141, S 8, H V 193405, I/A 7 (12/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-14-46
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10841, L 8120, F 141, S 8, H V 193405, I/A 7 (12/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-14-46
- Cambio del Organo de Administración: Administrador único a Liquidador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10841, L 8120, F 141, S 8, H V 193405, I/A 7 (12/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-14-46
Liquidador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10841, L 8120, F 141, S 8, H V 193405, I/A 7 (12/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-14-46
Administrador Unico
Liquidador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10841, L 8120, F 141, S 8, H V 193405, I/A 7 (12/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-14-46
- Cambio del Organo de Administración: Administradores mancomunados a Administradores solidarios
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10841, L 8120, F 140, S 8, H V 193405, I/A 5 (19/05/2022)
CVE: BORME-A-2022-99-46
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10841, L 8120, F 140, S 8, H V 193405, I/A 5 (19/05/2022)
CVE: BORME-A-2022-99-46
Administrador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10841, L 8120, F 140, S 8, H V 193405, I/A 5 (19/05/2022)
CVE: BORME-A-2022-99-46
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10841, L 8120, F 139, S 8, H V 193405, I/A 4 (28/03/2022)
CVE: BORME-A-2022-65-46
Apoderado Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10841, L 8120, F 139, S 8, H V 193405, I/A 3 (17/03/2022)
CVE: BORME-A-2022-58-46