PROJECTES FIEGO SL - EXTINGUIDA
Dirección social Pl Nova, 3
Código Postal 17200
Municipio Palafrugell
Provincia Girona
Mapa Ver Mapa
Razón Social PROJECTES FIEGO SL
CIF B55108617
Capital Social 3000.0 Euros
Fecha de Constitución 16/06/2011
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE PROJECTES FIEGO SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE PROJECTES FIEGO SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Juli Fiego Pujadas | Liquidador | 14/08/2020 | 14/08/2020 |
Juli Fiego Pujadas | Administrador Unico | 12/09/2016 | 14/08/2020 |
Alberto Muro Tarres | Administrador Solidario | 14/03/2014 | 12/09/2016 |
Juli Fiego Pujadas | Administrador Solidario | 14/03/2014 | 12/09/2016 |
Juli Fiego Pujadas | Administrador Unico | 29/07/2011 | 14/03/2014 |
Manuel Fiego Cruz | Apoderado | 29/07/2011 | 14/03/2014 |
ACTOS BORME DE PROJECTES FIEGO SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2834 , F 41, S 8, H GI 51747, I/A 6 (14/08/2020)
CVE: BORME-A-2020-162-17
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2834 , F 41, S 8, H GI 51747, I/A 6 (14/08/2020)
CVE: BORME-A-2020-162-17
- Cambio del Organo de Administración: Administrador único a Liquidador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2834 , F 41, S 8, H GI 51747, I/A 6 (14/08/2020)
CVE: BORME-A-2020-162-17
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2834 , F 41, S 8, H GI 51747, I/A 6 (14/08/2020)
CVE: BORME-A-2020-162-17
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2834 , F 41, S 8, H GI 51747, I/A 6 (14/08/2020)
CVE: BORME-A-2020-162-17
- Cambio del Organo de Administración: Administradores solidarios a Administrador único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2834 , F 41, S 8, H GI 51747, I/A 5 (12/09/2016)
CVE: BORME-A-2016-178-17
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2834 , F 41, S 8, H GI 51747, I/A 5 (12/09/2016)
CVE: BORME-A-2016-178-17
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2834 , F 41, S 8, H GI 51747, I/A 5 (12/09/2016)
CVE: BORME-A-2016-178-17
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2834 , F 40, S 8, H GI 51747, I/A 4 (14/03/2014)
CVE: BORME-A-2014-57-17
- PLAZA NOVA 3 (PALAFRUGELL)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2834 , F 40, S 8, H GI 51747, I/A 3 (14/03/2014)
CVE: BORME-A-2014-57-17