PROJECTES DIM 3 SL - EXTINGUIDA
Dirección social Cl Horts D'En Mateu, 11
Código Postal 08450
Municipio Llinars del Vallès
Provincia Barcelona
Mapa Ver Mapa
Razón Social PROJECTES DIM 3 SL
CIF B63593917
Capital Social 100006.0 Euros
Actividad Compraventa de bienes inmobiliarios por cuenta propia
Fecha de Constitución 06/08/2004
Órgano Administración Administradores solidarios
VINCULACIONES DE PROJECTES DIM 3 SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE PROJECTES DIM 3 SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Dominguez Casanova Arturo | Administrador Solidario | 09/11/2021 | 09/03/2023 |
Majoral Ginesta Joan | Administrador Solidario | 09/11/2021 | 09/03/2023 |
Pera Tisora Marti | Liquidador | 09/03/2023 | 09/03/2023 |
Dominguez Casanova Arturo | Administrador Mancomunado | 19/10/2009 | 09/11/2021 |
Francois Mouchet | Administrador Mancomunado | 11/04/2014 | 09/11/2021 |
Lopetegui Larruscain Jose-maria | Administrador Mancomunado | 11/04/2014 | 09/11/2021 |
Majoral Ginesta Joan | Administrador Mancomunado | 19/10/2009 | 09/11/2021 |
Palay Caballe Emilio | Administrador Mancomunado | 19/10/2009 | 11/04/2014 |
Torres Ribas Jose | Administrador Mancomunado | 19/10/2009 | 11/04/2014 |
Bessas Camps Lluis | Administrador Mancomunado | 19/10/2009 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE PROJECTES DIM 3 SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36952 , F 68, S 8, H B 292884, I/A 7 (09/03/2023)
CVE: BORME-A-2023-53-08
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36952 , F 68, S 8, H B 292884, I/A 7 (09/03/2023)
CVE: BORME-A-2023-53-08
Administrador Solidario
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36952 , F 68, S 8, H B 292884, I/A 7 (09/03/2023)
CVE: BORME-A-2023-53-08
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36952 , F 68, S 8, H B 292884, I/A 6 (09/11/2021)
CVE: BORME-A-2021-220-08
Administrador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36952 , F 68, S 8, H B 292884, I/A 6 (09/11/2021)
CVE: BORME-A-2021-220-08
Capital Anterior: | 3.224,00 | Euros |
Aumento de capital: | 96.782,00 | Euros |
Capital Actual: | 100.006,00 | Euros |
Porcentaje: | 3.001,92 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36952 , F 67, S 8, H B 292884, I/A 5 (15/02/2021)
CVE: BORME-A-2021-37-08
Administrador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36952 , F 67, S 8, H B 292884, I/A 4 (11/04/2014)
CVE: BORME-A-2014-76-08
Administrador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36952 , F 67, S 8, H B 292884, I/A 4 (11/04/2014)
CVE: BORME-A-2014-76-08
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/09/2011)
CVE: BORME-B-2011-212-08
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/09/2010)
CVE: BORME-B-2010-212-08