PROJECTES BORSARIS SL - EXTINGUIDA
Dirección social Cl Narcis Giralt, 67
Código Postal 08202
Municipio Sabadell
Provincia Barcelona
Razón Social PROJECTES BORSARIS SL
CIF B61904405
Capital Social 72348.38 Euros
Actividad Intermediarios del comercio de productos diversos
Órgano Administración Consejo de administración
Auditor DELOITTE AUDITORES SL
VINCULACIONES DE PROJECTES BORSARIS SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE PROJECTES BORSARIS SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Abejaro Serrano Miguel | Apoderado Mancomunado Solidario | 21/07/2015 | 22/01/2016 |
Balust Perucho Roman | Consejero | 02/02/2011 | 22/01/2016 |
Costa Freixa Juan | Apoderado | 11/02/2011 | 22/01/2016 |
DELOITTE AUDITORES SL | Auditor | 13/11/2014 | 22/01/2016 |
DELOITTE AUDITORES SL | Auditor | 18/10/2012 | 22/01/2016 |
DELOITTE AUDITORES SL | Auditor | 15/10/2015 | 22/01/2016 |
Domenech Zamora Luis | Apoderado | 11/02/2011 | 22/01/2016 |
Figuera Santesmases Juan Maria | Secretario | 02/02/2011 | 22/01/2016 |
Figuera Santesmases Juan Maria | Consejero | 02/02/2011 | 22/01/2016 |
Figuera Santesmases Juan Maria | Liquidador | 22/01/2016 | 22/01/2016 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE PROJECTES BORSARIS SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31482 , F 11, S 8, H B 191173, I/A 12 (22/01/2016)
CVE: BORME-A-2016-21-08
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31482 , F 11, S 8, H B 191173, I/A 12 (22/01/2016)
CVE: BORME-A-2016-21-08
Consejero Delegado
Liquidador
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31482 , F 11, S 8, H B 191173, I/A 12 (22/01/2016)
CVE: BORME-A-2016-21-08
Auditor
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31482 , F 10, S 8, H B 191173, I/A 11 (15/10/2015)
CVE: BORME-A-2015-203-08
Apoderado Mancomunado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31482 , F 10, S 8, H B 191173, I/A 10 (21/07/2015)
CVE: BORME-A-2015-141-08
Auditor
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31482 , F 10, S 8, H B 191173, I/A 9 (13/11/2014)
CVE: BORME-A-2014-222-08
Capital Anterior: | 648.166,48 | Euros |
Disminución de capital | 575.818,10 | Euros |
Capital Actual: | 72.348,38 | Euros |
Porcentaje: | 88,84 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31482 , F 9, S 8, H B 191173, I/A 8 (10/12/2012)
CVE: BORME-A-2012-240-08
Auditor
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31482 , F 9, S 8, H B 191173, I/A 7 (18/10/2012)
CVE: BORME-A-2012-208-08
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31482 , F 8, S 8, H B 191173, I/A 6 (19/01/2012)
CVE: BORME-A-2012-22-08
- DECLARACION DE SOCIEDAD UNIPERSONAL, SIENDO EL SOCIO UNICO:"GVC GAESCO VALORES SOCIEDAD DE VALORES SA"
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31482 , F 7, S 8, H B 191173, I/A 5 (11/02/2011)
CVE: BORME-A-2011-37-08