PROJECTE EDUCATIU 21 SL - EXTINGUIDA
Dirección social Cl Martorell I Peña, 11
Código Postal 08017
Municipio Barcelona
Provincia Barcelona
Mapa Ver Mapa
Razón Social PROJECTE EDUCATIU 21 SL
CIF B65598492
Capital Social 3010.0 Euros
Actividad
Fecha de Constitución 28/06/2011
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE PROJECTE EDUCATIU 21 SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE PROJECTE EDUCATIU 21 SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Bertomeu Barral Nuria | Liquidador | 30/07/2018 | 30/07/2018 |
Bertomeu Barral Nuria | Administrador Unico | 21/09/2011 | 30/07/2018 |
Ortega Rueda Juan Bautista | Administrador Unico | 14/07/2011 | 21/09/2011 |
ACTOS BORME DE PROJECTE EDUCATIU 21 SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42670 , F 126, S 8, H B 413766, I/A 3 (30/07/2018)
CVE: BORME-A-2018-151-08
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42670 , F 126, S 8, H B 413766, I/A 3 (30/07/2018)
CVE: BORME-A-2018-151-08
Administrador Unico
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42670 , F 126, S 8, H B 413766, I/A 3 (30/07/2018)
CVE: BORME-A-2018-151-08
- CAMBIO DE SOCIO UNICO PASANDO A SER EL NUEVO SOCIO UNICO "FUNDACION PRIVADA BENJAMIN FRANKLIN"
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42670 , F 126, S 8, H B 413766, I/A 2 (21/09/2011)
CVE: BORME-A-2011-187-08
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42670 , F 126, S 8, H B 413766, I/A 2 (21/09/2011)
CVE: BORME-A-2011-187-08
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42670 , F 126, S 8, H B 413766, I/A 2 (21/09/2011)
CVE: BORME-A-2011-187-08
- DECLARACION DE SOCIEDAD UNIPERSONAL,SIENDO EL UNICO SOCIO: INSTITUTO SECULAR OPERARIAS PARROQUIALES INSTITUCION MAGDALENA AULINA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42670 , F 124, S 8, H B 413766, I/A 1 (14/07/2011)
CVE: BORME-A-2011-141-08
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42670 , F 124, S 8, H B 413766, I/A 1 (14/07/2011)
CVE: BORME-A-2011-141-08
Dirección:CL MARTORELL I PEÑA 11-13 (BARCELONA)
Comienzo de operaciones:28/06/11
Capital:3.010,00 Euros
Objeto social:IMPARTICION DE LA ENSEÑANZA EN CENTROS DOCENTES PRIVADOS DE EDUCACION
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42670 , F 124, S 8, H B 413766, I/A 1 (14/07/2011)
CVE: BORME-A-2011-141-08