PROJECT & SOFTWARE SOLUCIONES INFORMATICAS SL - EXTINGUIDA
Municipio Riudoms
Provincia Tarragona
Razón Social PROJECT & SOFTWARE SOLUCIONES INFORMATICAS SL
CIF B43686575
Actividad Otros servicios relacionados con las tecnologías de la información y la informática
Órgano Administración Consejo de administración
VINCULACIONES DE PROJECT & SOFTWARE SOLUCIONES INFORMATICAS SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE PROJECT & SOFTWARE SOLUCIONES INFORMATICAS SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Castilla Lopez Ulpiano | Presidente | 18/03/2010 | 22/02/2017 |
Castilla Lopez Ulpiano | Consejero Delegado Solidario | 22/02/2017 | |
Castilla Lopez Ulpiano | Consejero | 22/02/2017 | |
Castilla Lopez Ulpiano Carlos | Liquidador | 22/02/2017 | 22/02/2017 |
Castilla Orderiz Carlos | Secretario | 22/02/2017 | |
Castilla Orderiz Carlos | Consejero | 22/02/2017 | |
TICNOVA QUALITY TEAM SL | Consejero | 18/03/2010 | 22/02/2017 |
Castilla Lopez Ulpiano | Vicepresidente | 18/03/2010 | |
Llort Jasans Antonio | Consejero | 18/03/2010 | |
Rodriguez Valveny Andreu | Consejero Delegado Solidario | 18/03/2010 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE PROJECT & SOFTWARE SOLUCIONES INFORMATICAS SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1790 , F 169, S 8, H T 24887, I/A 7 (22/02/2017)
CVE: BORME-A-2017-43-43
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1790 , F 169, S 8, H T 24887, I/A 7 (22/02/2017)
CVE: BORME-A-2017-43-43
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1790 , F 169, S 8, H T 24887, I/A 7 (22/02/2017)
CVE: BORME-A-2017-43-43
Consejero Delegado Solidario
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1790 , F 169, S 8, H T 24887, I/A 7 (22/02/2017)
CVE: BORME-A-2017-43-43
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/02/2011)
CVE: BORME-B-2011-46-43
Consejero
Presidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1790 , F 169, S 8, H T 24887, I/A 6 (18/03/2010)
CVE: BORME-A-2010-61-43
Consejero Delegado Solidario
Consejero
Presidente
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1790 , F 169, S 8, H T 24887, I/A 6 (18/03/2010)
CVE: BORME-A-2010-61-43
- 2008
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/11/2009)
CVE: BORME-B-2009-220-43