PROJECT GAUDI 2015 SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Principe de Vergara, 112
Código Postal 28002
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Mapa Ver Mapa
Razón Social PROJECT GAUDI 2015 SL
CIF B87293437
Capital Social 3000.0 Euros
Actividad Otras actividades crediticias
Fecha de Constitución 20/05/2015
Órgano Administración Administrador único
Propietario OCM GAUDI MIDCO SAL
VINCULACIONES DE PROJECT GAUDI 2015 SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE PROJECT GAUDI 2015 SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Boveda Damborenea Eduardo | Liquidador | 15/04/2024 | 15/04/2024 |
OCM GAUDI MIDCO SAL | Socio Unico | 19/11/2020 | 15/04/2024 |
Rodriguez De Santos Antonio | Representante | 20/07/2016 | 15/04/2024 |
TMF MANAGEMENT SPAIN SL | Apoderado | 09/05/2016 | 15/04/2024 |
TMF SOCIEDAD DE DIRECCION SL | Administrador Unico | 20/07/2016 | 15/04/2024 |
Fms Wertmanagement Anstalt Offentlichen Rechts | Socio Unico | 27/05/2015 | 19/11/2020 |
Albert Marcel | Administrador Mancomunado | 05/04/2016 | 20/07/2016 |
Holgado Jose Ignacio | Administrador Mancomunado | 05/04/2016 | 20/07/2016 |
Perez Durantez Bayona Mariano | Administrador Unico | 27/05/2015 | 05/04/2016 |
ACTOS BORME DE PROJECT GAUDI 2015 SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33475 , F 66, S 8, H M 602576, I/A 7 (15/04/2024)
CVE: BORME-A-2024-78-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33475 , F 66, S 8, H M 602576, I/A 7 (15/04/2024)
CVE: BORME-A-2024-78-28
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33475 , F 66, S 8, H M 602576, I/A 7 (15/04/2024)
CVE: BORME-A-2024-78-28
Administrador Unico
Representante
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33475 , F 66, S 8, H M 602576, I/A 7 (15/04/2024)
CVE: BORME-A-2024-78-28
Nuevo Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33475 , F 65, S 8, H M 602576, I/A 6 (19/11/2020)
CVE: BORME-A-2020-228-28
- C/ PRINCIPE DE VERGARA, 112 - 4ª PLANTA (MADRID)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33475 , F 65, S 8, H M 602576, I/A 5 (13/03/2019)
CVE: BORME-A-2019-55-28
- C/ PRINCIPE DE VERGARA 131 1 (MADRID)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33475 , F 65, S 8, H M 602576, I/A 4 (20/07/2016)
CVE: BORME-A-2016-145-28
- Cambio del Organo de Administración: Administradores mancomunados a Administrador único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33475 , F 65, S 8, H M 602576, I/A 4 (20/07/2016)
CVE: BORME-A-2016-145-28
- Otras modificaciones estatutarias: Artículo de los estatutos: 3
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33475 , F 65, S 8, H M 602576, I/A 4 (20/07/2016)
CVE: BORME-A-2016-145-28
Administrador Unico
Representante
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33475 , F 65, S 8, H M 602576, I/A 4 (20/07/2016)
CVE: BORME-A-2016-145-28