PROINVER TARRACO SL - EXTINGUIDA
Dirección social Cl Licoristes, 48
Código Postal 43800
Municipio Valls
Provincia Tarragona
Mapa Ver Mapa
Razón Social PROINVER TARRACO SL
CIF B43979103
Capital Social 301000.0 Euros
Actividad Actividades de intermediación en operaciones con valores y otros activos
Fecha de Constitución 20/03/2009
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE PROINVER TARRACO SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE PROINVER TARRACO SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Garriga Barcelo Jose | Administrador Unico | 13/01/2014 | 07/05/2015 |
Garriga Barcelo Jose | Liquidador | 07/05/2015 | 07/05/2015 |
Montserrat Castellvi Artur | Apoderado | 15/04/2009 | 07/05/2015 |
Garriga Barcelo Jose | Administrador Solidario | 31/03/2009 | 13/01/2014 |
Montserrat Castellvi Artur | Administrador Solidario | 05/07/2013 | 13/01/2014 |
Montserrat Poblet Arturo | Administrador Solidario | 31/03/2009 | 05/07/2013 |
Vilanova Batalla Antonio | Administrador Solidario | 31/03/2009 | 05/07/2013 |
ACTOS BORME DE PROINVER TARRACO SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2479 , F 154, S 8, H T 39984, I/A 6 (07/05/2015)
CVE: BORME-A-2015-92-43
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2479 , F 154, S 8, H T 39984, I/A 6 (07/05/2015)
CVE: BORME-A-2015-92-43
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2479 , F 154, S 8, H T 39984, I/A 6 (07/05/2015)
CVE: BORME-A-2015-92-43
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2479 , F 154, S 8, H T 39984, I/A 6 (07/05/2015)
CVE: BORME-A-2015-92-43
Capital Anterior: | 330.000,00 | Euros |
Disminución de capital | 29.000,00 | Euros |
Capital Actual: | 301.000,00 | Euros |
Porcentaje: | 8,79 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2479 , F 154, S 8, H T 39984, I/A 5 (05/05/2014)
CVE: BORME-A-2014-88-43
- C/ LICORISTES 48 (VALLS)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2479 , F 153, S 8, H T 39984, I/A 4 (13/01/2014)
CVE: BORME-A-2014-11-43
- Cambio del Organo de Administración: Administradores solidarios a Administrador único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2479 , F 153, S 8, H T 39984, I/A 4 (13/01/2014)
CVE: BORME-A-2014-11-43
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2479 , F 153, S 8, H T 39984, I/A 4 (13/01/2014)
CVE: BORME-A-2014-11-43
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2479 , F 153, S 8, H T 39984, I/A 4 (13/01/2014)
CVE: BORME-A-2014-11-43
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2479 , F 153, S 8, H T 39984, I/A 3 (05/07/2013)
CVE: BORME-A-2013-130-43