PROINSO VALSOLAR SL - EXTINGUIDA
Municipio Talavera la Real
Provincia Badajoz
Razón Social PROINSO VALSOLAR SL
CIF B06487714
Actividad Otras industrias manufactureras n.c.o.p.
Órgano Administración Administrador único
Propietario MECANIZADOS SOLARES SL
VINCULACIONES DE PROINSO VALSOLAR SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE PROINSO VALSOLAR SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Chavez Martinez Alejandro Javier | Liquidador | 18/06/2012 | 18/06/2012 |
Chavez Martinez Alejandro Javier | Administrador Unico | 21/06/2011 | 18/06/2012 |
MECANIZADOS SOLARES SL | Socio Unico | 21/06/2011 | 18/06/2012 |
Chavez Martinez Alejandro Javier | Secretario | 27/07/2009 | 21/06/2011 |
Chavez Martinez Alejandro Javier | Consejero | 21/06/2011 | |
Remacha Zapatel Javier | Consejero | 21/06/2011 | |
Rios Gil Adalberto | Presidente | 21/06/2011 | |
Rios Gil Adalberto | Consejero | 21/06/2011 | |
Sardiña Linde Jose Manuel | Consejero | 21/06/2011 | |
Turegano Caetano Joao Paulo | Secretario | 27/07/2009 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE PROINSO VALSOLAR SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 383 , F 144, S 8, H BA 18073, I/A 5 (18/06/2012)
CVE: BORME-A-2012-121-06
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 383 , F 144, S 8, H BA 18073, I/A 5 (18/06/2012)
CVE: BORME-A-2012-121-06
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 383 , F 144, S 8, H BA 18073, I/A 5 (18/06/2012)
CVE: BORME-A-2012-121-06
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 383 , F 144, S 8, H BA 18073, I/A 5 (18/06/2012)
CVE: BORME-A-2012-121-06
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/06/2011)
CVE: BORME-B-2011-131-06
- Cambio del Organo de Administración: Consejo de administración a Administrador único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 383 , F 144, S 8, H BA 18073, I/A 4 (21/06/2011)
CVE: BORME-A-2011-125-06
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 383 , F 144, S 8, H BA 18073, I/A 4 (21/06/2011)
CVE: BORME-A-2011-125-06
Consejero
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 383 , F 144, S 8, H BA 18073, I/A 4 (21/06/2011)
CVE: BORME-A-2011-125-06
Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 383 , F 144, S 8, H BA 18073, I/A 4 (21/06/2011)
CVE: BORME-A-2011-125-06
- 2008
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/12/2009)
CVE: BORME-B-2010-4-06